Ing. ROBIN FOLTA
|
Aktivní
|
člen výboru |
22.03.2024 |
Adresa: |
72400, 85987255, Ostrava-město, Ostrava, Stará Bělá, Foltova, 1430, 17, Foltova 1430/17, Stará Bělá, 72400 Ostrava |
|
Mgr. JAN ŠUMBERA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
18.12.2018 |
Adresa: |
72000, 3138950, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Viktora Huga, 624, 23b |
|
ALEŠ SEDLÁK
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.12.2018 |
Adresa: |
72000, 3138950, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Viktora Huga, 624, 23b |
|
Ing. ROBIN FOLTA
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.12.2018 |
Adresa: |
72000, 3138950, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Viktora Huga, 624, 23b |
|
Mgr. JAN ŠUMBERA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
18.12.2018 |
Adresa: |
72000, 3138950, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Viktora Huga, 624, 23b, Viktora Huga 624/23b, Hrabová, 72000 Ostrava |
|
ALEŠ SEDLÁK
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.12.2018 |
Adresa: |
72000, 3138950, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Viktora Huga, 624, 23b, Viktora Huga 624/23b, Hrabová, 72000 Ostrava |
|
Ing. ROBIN FOLTA
|
Neaktivní
od 22.03.2024
|
člen výboru |
18.12.2018 |
Adresa: |
72000, 3138950, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Viktora Huga, 624, 23b, Viktora Huga 624/23b, Hrabová, 72000 Ostrava |
|
ALEŠ SEDLÁK
|
Neaktivní
od 26.09.2018
|
místopředseda výboru |
01.08.2015 |
Adresa: |
72000, 3138950, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Viktora Huga, 624, 23b |
|
ALEŠ SEDLÁK
|
Neaktivní
od 26.09.2018
|
místopředseda výboru |
01.08.2015 |
Adresa: |
72000, 3138950, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Viktora Huga, 624, 23b, Viktora Huga 624/23b, Hrabová, 72000 Ostrava |
|
Aleš Sedlák
|
Neaktivní
od 01.08.2015
|
místopředseda výboru |
03.01.2003 |
Adresa: |
Ostrava-Hrabová, Viktora Huga, 624/23 |
|
František Kozák
|
Neaktivní
od 26.09.2018
|
předseda výboru |
03.01.2003 |
Adresa: |
Ostrava-Hrabová, Viktora Huga, 623/23 |
|
Hubert Rieger
|
Neaktivní
od 26.09.2018
|
člen výboru |
03.01.2003 |
Adresa: |
Ostrava-Hrabová, Viktora Huga, 624/23 |
|
Naděžda Sedláková
|
Neaktivní
od 26.09.2018
|
člen výboru |
03.01.2003 |
Adresa: |
Ostrava-Hrabová, Viktora Huga, 624/23 |
|
František Soldán
|
Neaktivní
od 26.09.2018
|
člen výboru |
03.01.2003 |
Adresa: |
Ostrava-Hrabová, Viktora Huga, 624/23 |
|
Aleš Sedlák
|
Neaktivní
od 01.08.2015
|
místopředseda výboru |
03.01.2003 |
Adresa: |
624/23, Ostrava-Hrabová, Viktora Huga, Viktora Huga 624/23, Ostrava-Hrabová, Česká republika |
|
Hubert Rieger
|
Neaktivní
od 26.09.2018
|
člen výboru |
03.01.2003 |
Adresa: |
624/23, Ostrava-Hrabová, Viktora Huga, Viktora Huga 624/23, Ostrava-Hrabová, Česká republika |
|
Naděžda Sedláková
|
Neaktivní
od 26.09.2018
|
člen výboru |
03.01.2003 |
Adresa: |
624/23, Ostrava-Hrabová, Viktora Huga, Viktora Huga 624/23, Ostrava-Hrabová, Česká republika |
|
František Soldán
|
Neaktivní
od 26.09.2018
|
člen výboru |
03.01.2003 |
Adresa: |
624/23, Ostrava-Hrabová, Viktora Huga, Viktora Huga 624/23, Ostrava-Hrabová, Česká republika |
|
František Kozák
|
Neaktivní
od 26.09.2018
|
předseda výboru |
03.01.2003 |
Adresa: |
623/23, Ostrava-Hrabová, Viktora Huga, Viktora Huga 623/23, Ostrava-Hrabová, Česká republika |
|