PAVEL GÁBRIŠ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
29.07.2022 |
Adresa: |
74601, 4513321, Opava, Opava, Předměstí, Provaznická, 1132, 12 |
|
Ing. EDUARD ZLÁMAL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
29.07.2022 |
Adresa: |
74601, 4506227, Opava, Opava, Předměstí, Hany Kvapilové, 86, 4 |
|
Ing. MARCEL DROZD
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.07.2022 |
Adresa: |
74601, 4506162, Opava, Opava, Předměstí, Krnovská, 77, 33 |
|
Ing. ROBERT KRUMPHOLZ
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.07.2022 |
Adresa: |
74731, 75936411, Opava, Chlebičov, Chlebičov, Vrchní, 291 |
|
PAVLÍNA MARTINÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.07.2022 |
Adresa: |
74601, 4506227, Opava, Opava, Předměstí, Hany Kvapilové, 86, 4 |
|
PAVEL GÁBRIŠ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
29.07.2022 |
Adresa: |
74601, 4513321, Opava, Opava, Předměstí, Provaznická, 1132, 12, Provaznická 1132/12, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. EDUARD ZLÁMAL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
29.07.2022 |
Adresa: |
74601, 4506227, Opava, Opava, Předměstí, Hany Kvapilové, 86, 4, Hany Kvapilové 86/4, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. MARCEL DROZD
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.07.2022 |
Adresa: |
74601, 4506162, Opava, Opava, Předměstí, Krnovská, 77, 33, Krnovská 77/33, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. ROBERT KRUMPHOLZ
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.07.2022 |
Adresa: |
74731, 75936411, Opava, Chlebičov, Chlebičov, Vrchní, 291, Vrchní 291, 74731 Chlebičov |
|
PAVLÍNA MARTINÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.07.2022 |
Adresa: |
74601, 4506227, Opava, Opava, Předměstí, Hany Kvapilové, 86, 4, Hany Kvapilové 86/4, Předměstí, 74601 Opava |
|
Mgr. JIŘÍ HAMPL
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
předseda výboru |
03.05.2022 |
Adresa: |
74601, 4517008, Opava, Opava, Předměstí, Hany Kvapilové, 1566, 11 |
|
Mgr. JIŘÍ HAMPL
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
předseda výboru |
03.05.2022 |
Adresa: |
74601, 4517008, Opava, Opava, Předměstí, Hany Kvapilové, 1566, 11, Hany Kvapilové 1566/11, Předměstí, 74601 Opava |
|
Mgr. JIŘÍ HAMPL
|
Neaktivní
od 03.05.2022
|
předseda výboru |
05.12.2020 |
Adresa: |
74601, 4506227, Opava, Opava, Předměstí, Hany Kvapilové, 86, 4 |
|
Ing. EDUARD ZLÁMAL
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
místopředseda výboru |
05.12.2020 |
Adresa: |
74601, 4506227, Opava, Opava, Předměstí, Hany Kvapilové, 86, 4 |
|
PAVEL SCHVAN
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
člen výboru |
05.12.2020 |
Adresa: |
74756, 4348346, Opava, Dolní Životice, Dolní Životice, Štáblovská, 129 |
|
Ing. MARCEL DROZD
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
člen výboru |
05.12.2020 |
Adresa: |
74601, 4506162, Opava, Opava, Předměstí, Krnovská, 77, 33 |
|
PAVLÍNA MARTINÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
člen výboru |
05.12.2020 |
Adresa: |
74601, 4506227, Opava, Opava, Předměstí, Hany Kvapilové, 86, 4 |
|
Mgr. JIŘÍ HAMPL
|
Neaktivní
od 03.05.2022
|
předseda výboru |
05.12.2020 |
Adresa: |
74601, 4506227, Opava, Opava, Předměstí, Hany Kvapilové, 86, 4, Hany Kvapilové 86/4, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. EDUARD ZLÁMAL
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
místopředseda výboru |
05.12.2020 |
Adresa: |
74601, 4506227, Opava, Opava, Předměstí, Hany Kvapilové, 86, 4, Hany Kvapilové 86/4, Předměstí, 74601 Opava |
|
PAVEL SCHVAN
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
člen výboru |
05.12.2020 |
Adresa: |
74756, 4348346, Opava, Dolní Životice, Dolní Životice, Štáblovská, 129, Štáblovská 129, 74756 Dolní Životice |
|
Ing. MARCEL DROZD
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
člen výboru |
05.12.2020 |
Adresa: |
74601, 4506162, Opava, Opava, Předměstí, Krnovská, 77, 33, Krnovská 77/33, Předměstí, 74601 Opava |
|
PAVLÍNA MARTINÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
člen výboru |
05.12.2020 |
Adresa: |
74601, 4506227, Opava, Opava, Předměstí, Hany Kvapilové, 86, 4, Hany Kvapilové 86/4, Předměstí, 74601 Opava |
|
JAN SMIJA
|
Neaktivní
od 05.12.2020
|
předseda výboru |
03.11.2016 |
Adresa: |
74601, 4506227, Opava, Opava, Předměstí, Hany Kvapilové, 86, 4 |
|
PAVEL SCHVAN
|
Neaktivní
od 05.12.2020
|
člen výboru |
03.11.2016 |
Adresa: |
74756, 4348346, Opava, Dolní Životice, Dolní Životice, Štáblovská, 129 |
|
JIŘÍ VAŠUT
|
Neaktivní
od 05.12.2020
|
člen výboru |
03.11.2016 |
Adresa: |
74601, 4506197, Opava, Opava, Předměstí, Hany Kvapilové, 83, 2 |
|
JAN PLOVUCHA
|
Neaktivní
od 05.12.2020
|
člen výboru |
03.11.2016 |
Adresa: |
74601, 4506162, Opava, Opava, Předměstí, Krnovská, 77, 33 |
|
Ing. MARCEL DROZD
|
Neaktivní
od 05.12.2020
|
místopředseda výboru |
03.11.2016 |
Adresa: |
74601, 4506162, Opava, Opava, Předměstí, Krnovská, 77, 33 |
|
Ing. EDUARD ZLÁMAL
|
Neaktivní
od 05.12.2020
|
člen výboru |
03.11.2016 |
Adresa: |
74601, 4506227, Opava, Opava, Předměstí, Hany Kvapilové, 86, 4 |
|
JAN SMIJA
|
Neaktivní
od 05.12.2020
|
předseda výboru |
03.11.2016 |
Adresa: |
74601, 4506227, Opava, Opava, Předměstí, Hany Kvapilové, 86, 4, Hany Kvapilové 86/4, Předměstí, 74601 Opava |
|
PAVEL SCHVAN
|
Neaktivní
od 05.12.2020
|
člen výboru |
03.11.2016 |
Adresa: |
74756, 4348346, Opava, Dolní Životice, Dolní Životice, Štáblovská, 129, Štáblovská 129, 74756 Dolní Životice |
|
JIŘÍ VAŠUT
|
Neaktivní
od 05.12.2020
|
člen výboru |
03.11.2016 |
Adresa: |
74601, 4506197, Opava, Opava, Předměstí, Hany Kvapilové, 83, 2, Hany Kvapilové 83/2, Předměstí, 74601 Opava |
|
JAN PLOVUCHA
|
Neaktivní
od 05.12.2020
|
člen výboru |
03.11.2016 |
Adresa: |
74601, 4506162, Opava, Opava, Předměstí, Krnovská, 77, 33, Krnovská 77/33, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. MARCEL DROZD
|
Neaktivní
od 05.12.2020
|
místopředseda výboru |
03.11.2016 |
Adresa: |
74601, 4506162, Opava, Opava, Předměstí, Krnovská, 77, 33, Krnovská 77/33, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. EDUARD ZLÁMAL
|
Neaktivní
od 05.12.2020
|
člen výboru |
03.11.2016 |
Adresa: |
74601, 4506227, Opava, Opava, Předměstí, Hany Kvapilové, 86, 4, Hany Kvapilové 86/4, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. EDUARD ZLÁMAL
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
člen výboru |
04.01.2014 |
Adresa: |
74601, 4506227, Opava, Předměstí, Hany Kvapilové, 86, 4 |
|
Ing. EDUARD ZLÁMAL
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
člen výboru |
04.01.2014 |
Adresa: |
74601, 4506227, Opava, Opava, Předměstí, Hany Kvapilové, 86, 4, Hany Kvapilové 86/4, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. Eduard Zlámal
|
Neaktivní
od 04.01.2014
|
člen výboru |
25.04.2009 |
Adresa: |
74601, 4506227, Opava, Hany Kvapilové, 86/4 |
|
Pavel Schvan
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
člen výboru |
25.04.2009 |
Adresa: |
74756, 4348346, Dolní Životice, Štáblovská, 129 |
|
Ing. EDUARD ZLÁMAL
|
Neaktivní
od 04.01.2014
|
člen výboru |
25.04.2009 |
Adresa: |
74601, 4506227, Opava, Opava, Předměstí, Hany Kvapilové, 86, 4, Hany Kvapilové 86/4, Předměstí, 74601 Opava |
|
PAVEL SCHVAN
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
člen výboru |
25.04.2009 |
Adresa: |
74756, 4348346, Opava, Dolní Životice, Dolní Životice, Štáblovská, 129, Štáblovská 129, 74756 Dolní Životice |
|
Pavel Schvan
|
Neaktivní
od 25.04.2009
|
člen výboru |
25.02.2009 |
Adresa: |
74756, Dolní Životice, Štáblovská, 19 |
|
Pavel Schvan
|
Neaktivní
od 25.04.2009
|
člen výboru |
25.02.2009 |
Adresa: |
19, Dolní Životice, Štáblovská, 74756, Štáblovská 19, 74756 Dolní Životice, Česká republika |
|
Pavel Schwan
|
Neaktivní
od 25.02.2009
|
člen výboru |
24.07.2007 |
Adresa: |
74756, Dolní Životice, Štáblovská, 19 |
|
Jan Smija
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
předseda výboru |
24.07.2007 |
Adresa: |
74601, 4506227, Opava, Hany Kvapilové, 86/4 |
|
Jiří Vašut
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
člen výboru |
24.07.2007 |
Adresa: |
74601, 4506197, Opava, Hany Kvapilové, 83/2 |
|
Jan Plovucha
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
člen výboru |
24.07.2007 |
Adresa: |
74601, 4506162, Opava, Krnovská, 77/33 |
|
Pavel Schwan
|
Neaktivní
od 25.02.2009
|
člen výboru |
24.07.2007 |
Adresa: |
19, Dolní Životice, Štáblovská, 74756, Štáblovská 19, 74756 Dolní Životice, Česká republika |
|
JAN SMIJA
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
předseda výboru |
24.07.2007 |
Adresa: |
74601, 4506227, Opava, Opava, Předměstí, Hany Kvapilové, 86, 4, Hany Kvapilové 86/4, Předměstí, 74601 Opava |
|
JIŘÍ VAŠUT
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
člen výboru |
24.07.2007 |
Adresa: |
74601, 4506197, Opava, Opava, Předměstí, Hany Kvapilové, 83, 2, Hany Kvapilové 83/2, Předměstí, 74601 Opava |
|
JAN PLOVUCHA
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
člen výboru |
24.07.2007 |
Adresa: |
74601, 4506162, Opava, Opava, Předměstí, Krnovská, 77, 33, Krnovská 77/33, Předměstí, 74601 Opava |
|
Milan Peterek
|
Neaktivní
od 24.07.2007
|
předseda výboru |
30.03.2005 |
Adresa: |
74601, 4506227, Opava, Hany Kvapilové, 86/4 |
|
Milan Peterek
|
Neaktivní
od 24.07.2007
|
předseda výboru |
30.03.2005 |
Adresa: |
74601, 4506227, Opava, Opava, Předměstí, Hany Kvapilové, 86, 4, Hany Kvapilové 86/4, Předměstí, 74601 Opava |
|
František Brož
|
Neaktivní
od 30.03.2005
|
předseda výboru |
08.01.2003 |
Adresa: |
74601, 4506197, Opava, Hany Kvapilové, 83/2 |
|
Milan Peterek
|
Neaktivní
od 30.03.2005
|
člen výboru |
08.01.2003 |
Adresa: |
74601, 4509285, Opava, Olomoucká, 503/30 |
|
Karel Hložánka
|
Neaktivní
od 24.07.2007
|
člen výboru |
08.01.2003 |
Adresa: |
74601, 4506162, Opava, Krnovská, 77/33 |
|
Hubert Frank
|
Neaktivní
od 24.07.2007
|
člen výboru |
08.01.2003 |
Adresa: |
74601, 4506227, Opava, Hany Kvapilové, 86/4 |
|
Ing. Kateřina Langeová
|
Neaktivní
od 25.04.2009
|
člen výboru |
08.01.2003 |
Adresa: |
74601, 4506197, Opava, Hany Kvapilové, 83/2 |
|
Ing. Marcel Drozd
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
místopředseda výboru |
08.01.2003 |
Adresa: |
74601, 4506162, Opava, Krnovská, 77/33 |
|
František Brož
|
Neaktivní
od 30.03.2005
|
předseda výboru |
08.01.2003 |
Adresa: |
74601, 4506197, Opava, Opava, Předměstí, Hany Kvapilové, 83, 2, Hany Kvapilové 83/2, Předměstí, 74601 Opava |
|
Milan Peterek
|
Neaktivní
od 30.03.2005
|
člen výboru |
08.01.2003 |
Adresa: |
74601, 4509285, Opava, Opava, Předměstí, Olomoucká, 503, 30, Olomoucká 503/30, Předměstí, 74601 Opava |
|
Karel Hložánka
|
Neaktivní
od 24.07.2007
|
člen výboru |
08.01.2003 |
Adresa: |
74601, 4506162, Opava, Opava, Předměstí, Krnovská, 77, 33, Krnovská 77/33, Předměstí, 74601 Opava |
|
Hubert Frank
|
Neaktivní
od 24.07.2007
|
člen výboru |
08.01.2003 |
Adresa: |
74601, 4506227, Opava, Opava, Předměstí, Hany Kvapilové, 86, 4, Hany Kvapilové 86/4, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. Kateřina Langeová
|
Neaktivní
od 25.04.2009
|
člen výboru |
08.01.2003 |
Adresa: |
74601, 4506197, Opava, Opava, Předměstí, Hany Kvapilové, 83, 2, Hany Kvapilové 83/2, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. MARCEL DROZD
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
místopředseda výboru |
08.01.2003 |
Adresa: |
74601, 4506162, Opava, Opava, Předměstí, Krnovská, 77, 33, Krnovská 77/33, Předměstí, 74601 Opava |
|