JAN MELIŠ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
10.01.2024 |
Adresa: |
75501, 24310832, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Ohrada, 1858, Ohrada 1858, 75501 Vsetín |
|
LIBOR SKÝPALA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
28.05.2022 |
Adresa: |
75624, 21664480, Vsetín, Oznice, Oznice, 125 |
|
JAN MELIŠ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
28.05.2022 |
Adresa: |
75621, 17124646, Vsetín, Ratiboř, Ratiboř, 10 |
|
MARTIN ONDREJKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.05.2022 |
Adresa: |
75501, 24310832, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Ohrada, 1858 |
|
LIBOR SKÝPALA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
28.05.2022 |
Adresa: |
75624, 21664480, Vsetín, Oznice, Oznice, 125, č.p. 125, 75624 Oznice |
|
MARTIN ONDREJKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.05.2022 |
Adresa: |
75501, 24310832, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Ohrada, 1858, Ohrada 1858, 75501 Vsetín |
|
JAN MELIŠ
|
Neaktivní
od 10.01.2024
|
místopředseda výboru |
28.05.2022 |
Adresa: |
75621, 17124646, Vsetín, Ratiboř, Ratiboř, 10, č.p. 10, 75621 Ratiboř |
|
JAN MELIŠ
|
Neaktivní
od 28.05.2022
|
místopředseda výboru |
13.06.2015 |
Adresa: |
75621, 17124646, Ratiboř, Ratiboř, 10 |
|
JAN MELIŠ
|
Neaktivní
od 28.05.2022
|
místopředseda výboru |
13.06.2015 |
Adresa: |
75621, 17124646, Vsetín, Ratiboř, Ratiboř, 10, č.p. 10, 75621 Ratiboř |
|
JOSEF VIČAN
|
Neaktivní
od 13.06.2015
|
místopředseda výboru |
04.01.2014 |
Adresa: |
75501, 24310832, Vsetín, Vsetín, Ohrada, 1858 |
|
Coleman S.I., a.s.
25350048 |
Neaktivní
od 28.05.2022
|
předseda výboru |
04.01.2014 |
Adresa: |
75501, 24307165, Vsetín, Vsetín, Smetanova, 1484 |
|
STANISLAV JUŘÍČEK
|
Neaktivní
od 28.05.2022
|
člen výboru |
04.01.2014 |
Adresa: |
75501, 24310832, Vsetín, Vsetín, Ohrada, 1858 |
|
Coleman S.I., a.s.
25350048 |
Neaktivní
od 28.05.2022
|
předseda výboru |
04.01.2014 |
Adresa: |
75501, 24307165, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Smetanova, 1484, Smetanova 1484, 75501 Vsetín |
|
JOSEF VIČAN
|
Neaktivní
od 13.06.2015
|
místopředseda výboru |
04.01.2014 |
Adresa: |
75501, 24310832, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Ohrada, 1858, Ohrada 1858, 75501 Vsetín |
|
STANISLAV JUŘÍČEK
|
Neaktivní
od 28.05.2022
|
člen výboru |
04.01.2014 |
Adresa: |
75501, 24310832, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Ohrada, 1858, Ohrada 1858, 75501 Vsetín |
|