Ing. JOSEF MELECKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.09.2022 |
Adresa: |
74728, 4557778, Opava, Štěpánkovice, Štěpánkovice, U Bartošovce, 686, 3 |
|
Ing. JOSEF MELECKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.09.2022 |
Adresa: |
74728, 4557778, Opava, Štěpánkovice, Štěpánkovice, U Bartošovce, 686, 3, U Bartošovce 686/3, 74728 Štěpánkovice |
|
Mgr. JOSEF MELECKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.10.2016 |
Adresa: |
74721, 4444663, Kravaře, Kravaře, Mírová, 838, 24 |
|
Mgr. Josef Melecký
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.10.2016 |
Adresa: |
74721, 4444663, Opava, Kravaře, Kravaře, Mírová, 838, 24, Mírová 838/24, 74721 Kravaře |
|
Mgr. JOSEF MELECKÝ
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
jednatel |
07.07.2014 |
Adresa: |
74721, 4444663, Kravaře, Kravaře, Mírová, 838, 24 |
|
Mgr. Josef Melecký
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
jednatel |
07.07.2014 |
Adresa: |
74721, 4444663, Opava, Kravaře, Kravaře, Mírová, 838, 24, Mírová 838/24, 74721 Kravaře |
|
Mgr. Josef Melecký
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
jednatel |
13.01.2003 |
Adresa: |
74721, 4444663, Kravaře, část Kravaře, Mírová, 838/24 |
|
Mgr. Josef Melecký
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
jednatel |
13.01.2003 |
Adresa: |
74721, 4444663, Opava, Kravaře, Kravaře, Mírová, 838, 24, Mírová 838/24, 74721 Kravaře |
|