Ing. HANA HRAZDÍLKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
31.07.2015 |
Adresa: |
73934, 41795580, Ostrava-město, Václavovice, Václavovice, Milíře, 634 |
|
Ing. HANA HRAZDÍLKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
31.07.2015 |
Adresa: |
73934, 41795580, Ostrava-město, Václavovice, Václavovice, Milíře, 634, Milíře 634, 73934 Václavovice |
|
ALOIS HRAZDÍLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2015 |
Adresa: |
73934, 41795580, Ostrava-město, Václavovice, Václavovice, Milíře, 634 |
|
ALOIS HRAZDÍLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2015 |
Adresa: |
73934, 41795580, Ostrava-město, Václavovice, Václavovice, Milíře, 634, Milíře 634, 73934 Václavovice |
|
ALOIS HRAZDÍLEK
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
jednatel |
18.06.2014 |
Adresa: |
73934, 20557493, Václavovice, Václavovice, Frýdecká, 341 |
|
Ing. HANA HRAZDÍLKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
jednatel |
18.06.2014 |
Adresa: |
73934, 20557493, Václavovice, Václavovice, Frýdecká, 341 |
|
ALOIS HRAZDÍLEK
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
jednatel |
18.06.2014 |
Adresa: |
73934, 20557493, Ostrava-město, Václavovice, Václavovice, Frýdecká, 341, Frýdecká 341, 73934 Václavovice |
|
Ing. HANA HRAZDÍLKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
jednatel |
18.06.2014 |
Adresa: |
73934, 20557493, Ostrava-město, Václavovice, Václavovice, Frýdecká, 341, Frýdecká 341, 73934 Václavovice |
|
Stanislav Kroček
|
Neaktivní
od 14.08.2004
|
jednatel |
03.03.2003 |
Adresa: |
73934, 20539347, Šenov, Nad Kurty, 81 |
|
Ing. Stanislav Kroček
|
Neaktivní
od 14.08.2004
|
jednatel |
03.03.2003 |
Adresa: |
73934, 20539347, Šenov, Nad Kurty, 81 |
|
Alois Hrazdílek
|
Neaktivní
od 18.06.2014
|
jednatel |
03.03.2003 |
Adresa: |
73934, 20557493, Václavovice, Frýdecká, 341 |
|
Ing. Hana Hrazdílková
|
Neaktivní
od 18.06.2014
|
jednatel |
03.03.2003 |
Adresa: |
73934, 20557493, Václavovice, Frýdecká, 341 |
|
Stanislav Kroček
|
Neaktivní
od 14.08.2004
|
jednatel |
03.03.2003 |
Adresa: |
73934, 20539347, Ostrava-město, Šenov, Šenov, Nad Kurty, 81, Nad Kurty 81, 73934 Šenov |
|
Ing. Stanislav Kroček
|
Neaktivní
od 14.08.2004
|
jednatel |
03.03.2003 |
Adresa: |
73934, 20539347, Ostrava-město, Šenov, Šenov, Nad Kurty, 81, Nad Kurty 81, 73934 Šenov |
|
Ing. HANA HRAZDÍLKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.06.2014
|
jednatel |
03.03.2003 |
Adresa: |
73934, 20557493, Ostrava-město, Václavovice, Václavovice, Frýdecká, 341, Frýdecká 341, 73934 Václavovice |
|
ALOIS HRAZDÍLEK
|
Neaktivní
od 18.06.2014
|
jednatel |
03.03.2003 |
Adresa: |
73934, 20557493, Ostrava-město, Václavovice, Václavovice, Frýdecká, 341, Frýdecká 341, 73934 Václavovice |
|