PETR TOMIS
|
Aktivní
|
jednatel |
03.09.2021 |
Adresa: |
73923, 20533250, Ostrava-město, Stará Ves nad Ondřejnicí, Stará Ves, Dukelská, 512 |
|
PETR TOMIS
|
Aktivní
|
jednatel |
03.09.2021 |
Adresa: |
73923, 20533250, Ostrava-město, Stará Ves nad Ondřejnicí, Stará Ves, Dukelská, 512, Dukelská 512, Stará Ves, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí |
|
MICHAL TUREK
|
Neaktivní
od 03.09.2021
|
Jednatel |
24.05.2017 |
Adresa: |
74271, 76036359, Nový Jičín, Hodslavice, Hodslavice, 565 |
|
MICHAL TUREK
|
Neaktivní
od 03.09.2021
|
Jednatel |
24.05.2017 |
Adresa: |
74271, 76036359, Nový Jičín, Hodslavice, Hodslavice, 565, č.p. 565, 74271 Hodslavice |
|
MICHAL TUREK
|
Neaktivní
od 24.05.2017
|
Jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
74271, 8192464, Hodslavice, Hodslavice, 26 |
|
MICHAL TUREK
|
Neaktivní
od 24.05.2017
|
Jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
74271, 8192464, Nový Jičín, Hodslavice, Hodslavice, 26, č.p. 26, 74271 Hodslavice |
|
MICHAL TUREK
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
04.10.2013 |
Adresa: |
74271, 8192464, Hodslavice, Hodslavice, 26 |
|
MICHAL TUREK
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
04.10.2013 |
Adresa: |
74271, 8192464, Nový Jičín, Hodslavice, Hodslavice, 26, č.p. 26, 74271 Hodslavice |
|
Milan Turek
|
Neaktivní
od 04.10.2013
|
jednatel |
18.03.2003 |
Adresa: |
74271, 8192464, Hodslavice, 26 |
|
MILAN TUREK
|
Neaktivní
od 04.10.2013
|
jednatel |
18.03.2003 |
Adresa: |
74271, 8192464, Nový Jičín, Hodslavice, Hodslavice, 26, č.p. 26, 74271 Hodslavice |
|