VINCENT BLAŠČÁK
|
Neaktivní
od 11.11.2016
|
místopředseda výboru |
07.11.2016 |
Adresa: |
74733, 4378334, Opava, Oldřišov, Oldřišov, Opavská, 94 |
|
LUDMILA KLOSOVÁ
|
Neaktivní
od 18.02.2017
|
předseda výboru |
07.11.2016 |
Adresa: |
74733, 4378334, Opava, Oldřišov, Oldřišov, Opavská, 94 |
|
DANIELA HŘIVŇACKÁ
|
Neaktivní
od 18.02.2017
|
člen výboru |
07.11.2016 |
Adresa: |
74762, 4303059, Opava, Mokré Lazce, Mokré Lazce, Výhony, 89 |
|
VINCENT BLAŠČÁK
|
Neaktivní
od 11.11.2016
|
místopředseda výboru |
07.11.2016 |
Adresa: |
74733, 4378334, Opava, Oldřišov, Oldřišov, Opavská, 94, Opavská 94, 74733 Oldřišov |
|
DANIELA HŘIVŇACKÁ
|
Neaktivní
od 18.02.2017
|
člen výboru |
07.11.2016 |
Adresa: |
74762, 4303059, Opava, Mokré Lazce, Mokré Lazce, Výhony, 89, Výhony 89, 74762 Mokré Lazce |
|
LUDMILA KLOSOVÁ
|
Neaktivní
od 18.02.2017
|
předseda výboru |
07.11.2016 |
Adresa: |
74733, 4378334, Opava, Oldřišov, Oldřišov, Opavská, 94, Opavská 94, 74733 Oldřišov |
|
ALFONS MUČKA
|
Neaktivní
od 18.02.2017
|
člen výboru |
05.11.2016 |
Adresa: |
74733, 4379063, Opava, Oldřišov, Oldřišov, Opavská, 167 |
|
ALFONS MUČKA
|
Neaktivní
od 18.02.2017
|
člen výboru |
05.11.2016 |
Adresa: |
74733, 4379063, Opava, Oldřišov, Oldřišov, Opavská, 167, Opavská 167, 74733 Oldřišov |
|
Alfons Mučka
|
Neaktivní
od 05.11.2016
|
člen výboru |
05.04.2003 |
Adresa: |
74733, 4379063, Oldřišov, Opavská, 167 |
|
Ludmila Klosová
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
předseda výboru |
05.04.2003 |
Adresa: |
74733, 4378334, Oldřišov, Opavská, 94 |
|
Vincent Blaščák
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
místopředseda výboru |
05.04.2003 |
Adresa: |
74733, 4378334, Oldřišov, Opavská, 94 |
|
Daniela Hřivňacká
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
člen výboru |
05.04.2003 |
Adresa: |
74733, 4378334, Oldřišov, Opavská, 94 |
|
ALFONS MUČKA
|
Neaktivní
od 05.11.2016
|
člen výboru |
05.04.2003 |
Adresa: |
74733, 4379063, Opava, Oldřišov, Oldřišov, Opavská, 167, Opavská 167, 74733 Oldřišov |
|
LUDMILA KLOSOVÁ
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
předseda výboru |
05.04.2003 |
Adresa: |
74733, 4378334, Opava, Oldřišov, Oldřišov, Opavská, 94, Opavská 94, 74733 Oldřišov |
|
VINCENT BLAŠČÁK
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
místopředseda výboru |
05.04.2003 |
Adresa: |
74733, 4378334, Opava, Oldřišov, Oldřišov, Opavská, 94, Opavská 94, 74733 Oldřišov |
|
Daniela Hřivňacká
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
člen výboru |
05.04.2003 |
Adresa: |
74733, 4378334, Opava, Oldřišov, Oldřišov, Opavská, 94, Opavská 94, 74733 Oldřišov |
|