Ing. PETR KOCHTA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
22.06.2018 |
Adresa: |
77900, 28084527, Olomouc, Olomouc, Lazce, Lazecká, 572, 51a |
|
Ing. Petr Kochta
|
Aktivní
|
člen představenstva |
22.06.2018 |
Adresa: |
77900, 28084527, Olomouc, Olomouc, Lazce, Lazecká, 572, 51a, Lazecká 572/51a, Lazce, 77900 Olomouc |
|
ing. PETR KOCHTA
|
Neaktivní
od 22.06.2018
|
předseda představenstva |
31.01.2012 |
Adresa: |
77900, 28084527, Olomouc, Lazce, Lazecká, 572, 51a |
|
Ing. Petr Kochta
|
Neaktivní
od 22.06.2018
|
předseda představenstva |
31.01.2012 |
Adresa: |
77900, 28084527, Olomouc, Olomouc, Lazce, Lazecká, 572, 51a, Lazecká 572/51a, Lazce, 77900 Olomouc |
|
Zuzana Kochtová
|
Neaktivní
od 02.08.2004
|
místopředseda představenstva |
19.03.2003 |
Adresa: |
16103785, Dolany, 427 |
|
Ing. Marek Dvořák
|
Neaktivní
od 02.08.2004
|
člen představenstva |
19.03.2003 |
Adresa: |
23309288, Olomouc, Stiborova, 5 |
|
Ing. Petr Kochta
|
Neaktivní
od 31.01.2012
|
předseda představenstva |
19.03.2003 |
Adresa: |
16103785, Dolany, 427 |
|
Zuzana Kochtová
|
Neaktivní
od 02.08.2004
|
místopředseda představenstva |
19.03.2003 |
Adresa: |
78316, 16103785, Olomouc, Dolany, Dolany, 427, č.p. 427, 78316 Dolany |
|
Ing. Marek Dvořák
|
Neaktivní
od 02.08.2004
|
člen představenstva |
19.03.2003 |
Adresa: |
77900, 23309288, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Stiborova, 885, 5, Stiborova 885/5, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
ing. Petr Kochta
|
Neaktivní
od 31.01.2012
|
předseda představenstva |
19.03.2003 |
Adresa: |
78316, 16103785, Olomouc, Dolany, Dolany, 427, č.p. 427, 78316 Dolany |
|