Ing. DANIELA KUBSCHOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
17.08.2022 |
Adresa: |
77900, 26078481, Olomouc, Bukovany, Bukovany, 169 |
|
Ing. DANIELA KUBSCHOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
17.08.2022 |
Adresa: |
77900, 26078481, Olomouc, Bukovany, Bukovany, 169, č.p. 169, 77900 Bukovany |
|
Ing. ANTONÍN MICHAL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
24.08.2017 |
Adresa: |
77900, 23324481, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Bezručova, 714, 4 |
|
Ing. JAN NEVĚŘIL
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.08.2017 |
Adresa: |
78801, 25771141, Šumperk, Oskava, Oskava, 243 |
|
Ing. ANTONÍN MICHAL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
24.08.2017 |
Adresa: |
77900, 23324481, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Bezručova, 714, 4, Bezručova 714/4, 77900 Olomouc |
|
Ing. JAN NEVĚŘIL
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.08.2017 |
Adresa: |
78801, 25771141, Šumperk, Oskava, Oskava, 243, č.p. 243, 78801 Oskava |
|
Ing. MIROSLAV JURA
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
člen výboru |
24.08.2017 |
Adresa: |
77900, 23324481, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Bezručova, 714, 4 |
|
Ing. MIROSLAV JURA
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
člen výboru |
24.08.2017 |
Adresa: |
77900, 23324481, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Bezručova, 714, 4, Bezručova 714/4, 77900 Olomouc |
|
Ing. ANTONÍN MICHAL
|
Neaktivní
od 24.08.2017
|
předseda výboru |
06.12.2016 |
Adresa: |
77900, 23324481, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Bezručova, 714, 4 |
|
Ing. DANIELA KUBSCHOVÁ
|
Neaktivní
od 24.08.2017
|
člen výboru |
06.12.2016 |
Adresa: |
77900, 26078481, Olomouc, Bukovany, Bukovany, 169 |
|
Ing. MIROSLAV JURA
|
Neaktivní
od 24.08.2017
|
člen výboru |
06.12.2016 |
Adresa: |
77900, 23324481, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Bezručova, 714, 4 |
|
Ing. ANTONÍN MICHAL
|
Neaktivní
od 24.08.2017
|
předseda výboru |
06.12.2016 |
Adresa: |
77900, 23324481, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Bezručova, 714, 4, Bezručova 714/4, 77900 Olomouc |
|
Ing. DANIELA KUBSCHOVÁ
|
Neaktivní
od 24.08.2017
|
člen výboru |
06.12.2016 |
Adresa: |
77900, 26078481, Olomouc, Bukovany, Bukovany, 169, č.p. 169, 77900 Bukovany |
|
Ing. MIROSLAV JURA
|
Neaktivní
od 24.08.2017
|
člen výboru |
06.12.2016 |
Adresa: |
77900, 23324481, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Bezručova, 714, 4, Bezručova 714/4, 77900 Olomouc |
|
Ing. JAN NEVĚŘIL
|
Neaktivní
od 24.08.2017
|
člen výboru |
04.09.2013 |
Adresa: |
78801, 25771141, Oskava, Oskava, 243 |
|
Ing. JAN NEVĚŘIL
|
Neaktivní
od 24.08.2017
|
člen výboru |
04.09.2013 |
Adresa: |
78801, 25771141, Šumperk, Oskava, Oskava, 243, č.p. 243, 78801 Oskava |
|
Ing. Miroslav Jura
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
člen výboru |
24.07.2009 |
Adresa: |
77200, 23324481, Olomouc, Bezručova, 714/4 |
|
Ing. MIROSLAV JURA
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
člen výboru |
24.07.2009 |
Adresa: |
77900, 23324481, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Bezručova, 714, 4, Bezručova 714/4, 77900 Olomouc |
|
Lubomír Vojáček
|
Neaktivní
od 08.02.2007
|
člen výboru |
03.05.2003 |
Adresa: |
23324481, Olomouc, Bezručova, 4 |
|
Ing. Jan Nevěřil
|
Neaktivní
od 04.09.2013
|
člen výboru |
03.05.2003 |
Adresa: |
23324481, Olomouc, Bezručova, 4 |
|
Ing. Antonín Michal
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
předseda výboru |
03.05.2003 |
Adresa: |
23324481, Olomouc, Bezručova, 4 |
|
Ing. Daniela Kubschová
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
člen výboru |
03.05.2003 |
Adresa: |
23324481, Olomouc, Bezručova, 4 |
|
Lubomír Vojáček
|
Neaktivní
od 08.02.2007
|
člen výboru |
03.05.2003 |
Adresa: |
77900, 23324481, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Bezručova, 714, 4, Bezručova 714/4, 77900 Olomouc |
|
Ing. Jan Nevěřil
|
Neaktivní
od 04.09.2013
|
člen výboru |
03.05.2003 |
Adresa: |
77900, 23324481, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Bezručova, 714, 4, Bezručova 714/4, 77900 Olomouc |
|
Ing. ANTONÍN MICHAL
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
předseda výboru |
03.05.2003 |
Adresa: |
77900, 23324481, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Bezručova, 714, 4, Bezručova 714/4, 77900 Olomouc |
|
Ing. Daniela Kubschová
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
člen výboru |
03.05.2003 |
Adresa: |
77900, 23324481, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Bezručova, 714, 4, Bezručova 714/4, 77900 Olomouc |
|