DAVID ORSÁG
|
Aktivní
|
jednatel |
02.06.2014 |
Adresa: |
75654, 17198801, Zubří, Zubří, Bořkova, 1151 |
|
DAVID ORSÁG
|
Aktivní
|
jednatel |
02.06.2014 |
Adresa: |
75654, 17198801, Vsetín, Zubří, Zubří, Bořkova, 1151, Bořkova 1151, 75654 Zubří |
|
David Orság
|
Neaktivní
od 02.06.2014
|
jednatel |
23.05.2012 |
Adresa: |
75654, 17198801, Zubří, Bořkova, 1151 |
|
DAVID ORSÁG
|
Neaktivní
od 02.06.2014
|
jednatel |
23.05.2012 |
Adresa: |
75654, 17198801, Vsetín, Zubří, Zubří, Bořkova, 1151, Bořkova 1151, 75654 Zubří |
|
David Orság
|
Neaktivní
od 23.05.2012
|
jednatel |
02.07.2009 |
Adresa: |
75661, 17212553, Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje, 1355 |
|
David Orság
|
Neaktivní
od 23.05.2012
|
jednatel |
02.07.2009 |
Adresa: |
75661, 17212553, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje, 1355, 1. máje 1355, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Petr Jašek
|
Neaktivní
od 02.07.2009
|
Jednatel |
08.12.2008 |
Adresa: |
75661, 17212545, Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje, 1354 |
|
Petr Jašek
|
Neaktivní
od 02.07.2009
|
Jednatel |
08.12.2008 |
Adresa: |
75661, 17212545, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje, 1354, 1. máje 1354, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Petr Jašek
|
Neaktivní
od 08.12.2008
|
Jednatel |
09.04.2003 |
Adresa: |
75654, Zubří, Čertoryje, 163 |
|
Petr Jašek
|
Neaktivní
od 08.12.2008
|
Jednatel |
09.04.2003 |
Adresa: |
75654, 17189322, Vsetín, Zubří, Zubří, Čertoryje, 163, Čertoryje 163, 75654 Zubří |
|