SILVIE KOTULOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.03.2024 |
Adresa: |
71600, 3350801, Ostrava-město, Ostrava, Radvanice, Turgeněvova, 1200, 23, Turgeněvova 1200/23, Radvanice, 71600 Ostrava |
|
VÍT ZÁTORSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.05.2021 |
Adresa: |
71000, 3209661, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Pikartská, 758, 50 |
|
VÍT ZÁTORSKÝ
|
Neaktivní
od 27.03.2024
|
jednatel |
14.05.2021 |
Adresa: |
71000, 3209661, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Pikartská, 758, 50, Pikartská 758/50, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
VÍT ZÁTORSKÝ
|
Neaktivní
od 14.05.2021
|
jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
71000, 3206807, Ostrava, Slezská Ostrava, U Staré elektrárny, 291, 11 |
|
VÍT ZÁTORSKÝ
|
Neaktivní
od 14.05.2021
|
jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
71000, 3206807, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, U Staré elektrárny, 291, 11, U Staré elektrárny 291/11, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
VÍT ZÁTORSKÝ
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
jednatel |
11.04.2014 |
Adresa: |
70030, 3281442, Ostrava, Zábřeh, Rezkova, 2961, 8 |
|
Vít Zátorský
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
jednatel |
11.04.2014 |
Adresa: |
70030, 3281442, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Rezkova, 2961, 8, Rezkova 2961/8, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Denisa Hrabalová
|
Neaktivní
od 11.04.2014
|
jednatel |
26.01.2011 |
Adresa: |
73601, 24897965, Havířov, Město, Československé armády, 195, 1a |
|
Denisa Hrabalová
|
Neaktivní
od 11.04.2014
|
jednatel |
26.01.2011 |
Adresa: |
73601, 24897965, Karviná, Havířov, Město, Československé armády, 195, 1a, Československé armády 195/1a, Město, 73601 Havířov |
|
Ing. Aleš Kočiščák
|
Neaktivní
od 20.01.2011
|
jednatel |
18.10.2004 |
Adresa: |
73801, 20445903, Frýdek-Místek, Dr. M. Tyrše, 3105 |
|
Ing. Aleš Kočiščák
|
Neaktivní
od 20.01.2011
|
jednatel |
18.10.2004 |
Adresa: |
73801, 20445903, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Dr. M. Tyrše, 3105, Dr. M. Tyrše 3105, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. Tomáš Suder
|
Neaktivní
od 18.10.2004
|
jednatel |
23.06.2004 |
Adresa: |
3241106, Ostrava, Hrabůvka, Letecká, 351/15 |
|
Ing. Tomáš Suder
|
Neaktivní
od 18.10.2004
|
jednatel |
23.06.2004 |
Adresa: |
70030, 3241106, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Letecká, 351, 15, Letecká 351/15, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Ivan Gajda
|
Neaktivní
od 23.06.2004
|
jednatel |
28.04.2003 |
Adresa: |
3305724, Ostrava, Poruba, Vincence Makovského, 4428/11 |
|
Ivan Gajda
|
Neaktivní
od 23.06.2004
|
jednatel |
28.04.2003 |
Adresa: |
70800, 3305724, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Vincence Makovského, 4428, 11, Vincence Makovského 4428/11, Poruba, 70800 Ostrava |
|