Bc. Jana Grueberová
|
Neaktivní
od 30.07.2016
|
člen výboru |
27.06.2009 |
Adresa: |
4525515, Opava, Statková, 2541/2 |
|
Bc. Jana Grueberová
|
Neaktivní
od 30.07.2016
|
člen výboru |
27.06.2009 |
Adresa: |
74601, 4525515, Opava, Opava, Předměstí, Statková, 2541, 2, Statková 2541/2, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. Marek Grueber
|
Neaktivní
od 27.06.2009
|
člen výboru |
05.01.2006 |
Adresa: |
4525515, Opava, Statková, 2541/2 |
|
Ing. Marek Grueber
|
Neaktivní
od 27.06.2009
|
člen výboru |
05.01.2006 |
Adresa: |
74601, 4525515, Opava, Opava, Předměstí, Statková, 2541, 2, Statková 2541/2, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. Lubomír Mazal
|
Neaktivní
od 05.01.2006
|
člen výboru |
05.06.2003 |
Adresa: |
4525515, Opava, Statková, 2541/2 |
|
Jan Koutný
|
Neaktivní
od 30.07.2016
|
předseda výboru |
05.06.2003 |
Adresa: |
4525515, Opava, Statková, 2541/2 |
|
Eva Štenclová
|
Neaktivní
od 30.07.2016
|
místopředseda výboru |
05.06.2003 |
Adresa: |
4525515, Opava, Statková, 2541/2 |
|
Ing. Lubomír Mazal
|
Neaktivní
od 05.01.2006
|
člen výboru |
05.06.2003 |
Adresa: |
74601, 4525515, Opava, Opava, Předměstí, Statková, 2541, 2, Statková 2541/2, Předměstí, 74601 Opava |
|
Jan Koutný
|
Neaktivní
od 30.07.2016
|
předseda výboru |
05.06.2003 |
Adresa: |
74601, 4525515, Opava, Opava, Předměstí, Statková, 2541, 2, Statková 2541/2, Předměstí, 74601 Opava |
|
Eva Štenclová
|
Neaktivní
od 30.07.2016
|
místopředseda výboru |
05.06.2003 |
Adresa: |
74601, 4525515, Opava, Opava, Předměstí, Statková, 2541, 2, Statková 2541/2, Předměstí, 74601 Opava |
|