VLADIMÍR LÁTAL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
30.03.2023 |
Adresa: |
75501, 24291757, Vsetín, Vsetín, Rokytnice, Okružní, 447, Okružní 447, Rokytnice, 75501 Vsetín |
|
MIROSLAV MIKULČÁK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
30.03.2023 |
Adresa: |
75501, 24291757, Vsetín, Vsetín, Rokytnice, Okružní, 447, Okružní 447, Rokytnice, 75501 Vsetín |
|
LUDMILA VÁLKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.03.2023 |
Adresa: |
75501, 24291757, Vsetín, Vsetín, Rokytnice, Okružní, 447, Okružní 447, Rokytnice, 75501 Vsetín |
|
Ing. VLADIMÍR LÁTAL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
23.07.2015 |
Adresa: |
75501, 24291757, Vsetín, Rokytnice, Okružní, 447 |
|
MIROSLAV MIKULČÁK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
23.07.2015 |
Adresa: |
75501, 24291757, Vsetín, Rokytnice, Okružní, 447 |
|
LUDMILA VÁLKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.07.2015 |
Adresa: |
75501, 24291757, Vsetín, Rokytnice, Okružní, 447 |
|
Ing. VLADIMÍR LÁTAL
|
Neaktivní
od 30.03.2023
|
předseda výboru |
23.07.2015 |
Adresa: |
75501, 24291757, Vsetín, Vsetín, Rokytnice, Okružní, 447, Okružní 447, Rokytnice, 75501 Vsetín |
|
MIROSLAV MIKULČÁK
|
Neaktivní
od 30.03.2023
|
místopředseda výboru |
23.07.2015 |
Adresa: |
75501, 24291757, Vsetín, Vsetín, Rokytnice, Okružní, 447, Okružní 447, Rokytnice, 75501 Vsetín |
|
LUDMILA VÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.03.2023
|
člen výboru |
23.07.2015 |
Adresa: |
75501, 24291757, Vsetín, Vsetín, Rokytnice, Okružní, 447, Okružní 447, Rokytnice, 75501 Vsetín |
|
Naděje Růžičková
|
Neaktivní
od 04.12.2009
|
člen výboru |
14.06.2003 |
Adresa: |
24291757, Vsetín, Okružní, 447 |
|
Ing. Vladimír Látal
|
Neaktivní
od 23.07.2015
|
předseda výboru |
14.06.2003 |
Adresa: |
24291757, Vsetín, Okružní, 447 |
|
Miroslav Mikulčák
|
Neaktivní
od 23.07.2015
|
místopředseda výboru |
14.06.2003 |
Adresa: |
24291757, Vsetín, Okružní, 447 |
|
Ludmila Válková
|
Neaktivní
od 23.07.2015
|
člen výboru |
14.06.2003 |
Adresa: |
24291757, Vsetín, Okružní, 447 |
|
Naděje Růžičková
|
Neaktivní
od 04.12.2009
|
člen výboru |
14.06.2003 |
Adresa: |
75501, 24291757, Vsetín, Vsetín, Rokytnice, Okružní, 447, Okružní 447, Rokytnice, 75501 Vsetín |
|
LUDMILA VÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.07.2015
|
člen výboru |
14.06.2003 |
Adresa: |
75501, 24291757, Vsetín, Vsetín, Rokytnice, Okružní, 447, Okružní 447, Rokytnice, 75501 Vsetín |
|
Ing. VLADIMÍR LÁTAL
|
Neaktivní
od 23.07.2015
|
předseda výboru |
14.06.2003 |
Adresa: |
75501, 24291757, Vsetín, Vsetín, Rokytnice, Okružní, 447, Okružní 447, Rokytnice, 75501 Vsetín |
|
MIROSLAV MIKULČÁK
|
Neaktivní
od 23.07.2015
|
místopředseda výboru |
14.06.2003 |
Adresa: |
75501, 24291757, Vsetín, Vsetín, Rokytnice, Okružní, 447, Okružní 447, Rokytnice, 75501 Vsetín |
|