VLADIMÍRA ŠULAVOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
11.01.2021 |
Adresa: |
75115, 25929224, Přerov, Domaželice, Domaželice, 154 |
|
MIROSLAV FRŐMEL
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
11.01.2021 |
Adresa: |
75115, 25929224, Přerov, Domaželice, Domaželice, 154 |
|
MIRIAM CHMELIAROVÁ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
11.01.2021 |
Adresa: |
75115, 25929224, Přerov, Domaželice, Domaželice, 154 |
|
VLADIMÍRA ŠULAVOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
11.01.2021 |
Adresa: |
75115, 25929224, Přerov, Domaželice, Domaželice, 154, č.p. 154, 75115 Domaželice |
|
MIROSLAV FRŐMEL
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
11.01.2021 |
Adresa: |
75115, 25929224, Přerov, Domaželice, Domaželice, 154, č.p. 154, 75115 Domaželice |
|
MIRIAM CHMELIAROVÁ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
11.01.2021 |
Adresa: |
75115, 25929224, Přerov, Domaželice, Domaželice, 154, č.p. 154, 75115 Domaželice |
|
Ing. JAROSLAV BELÁČEK
|
Neaktivní
od 08.08.2018
|
předseda představenstva |
14.11.2016 |
Adresa: |
75201, 11308214, Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Dudíkova, 1265 |
|
JIŘÍ SEKERA
|
Neaktivní
od 08.08.2018
|
místopředseda představenstva |
14.11.2016 |
Adresa: |
75002, 11253665, Přerov, Přerov, Přerov VI-Újezdec, Ulička, 25, 1 |
|
ANNA RATTAYOVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2018
|
člen představenstva |
14.11.2016 |
Adresa: |
75002, 11037580, Přerov, Beňov, Beňov, 3 |
|
Ing. JAROSLAV BELÁČEK
|
Neaktivní
od 08.08.2018
|
předseda představenstva |
14.11.2016 |
Adresa: |
75201, 11308214, Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Dudíkova, 1265, Dudíkova 1265, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín |
|
JIŘÍ SEKERA
|
Neaktivní
od 08.08.2018
|
místopředseda představenstva |
14.11.2016 |
Adresa: |
75002, 11253665, Přerov, Přerov, Přerov VI-Újezdec, Ulička, 25, 1, Ulička 25/1, Přerov VI-Újezdec, 75002 Přerov |
|
ANNA RATTAYOVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2018
|
člen představenstva |
14.11.2016 |
Adresa: |
75002, 11037580, Přerov, Beňov, Beňov, 3, č.p. 3, 75002 Beňov |
|
Jiří Sekera
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
místopředseda představenstva |
19.03.2005 |
Adresa: |
75115, 25929224, Domaželice, č.p. 154 |
|
Anna Rattayová
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
člen představenstva |
19.03.2005 |
Adresa: |
75115, 25929224, Domaželice, č.p. 154 |
|
Jiří Sekera
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
místopředseda představenstva |
19.03.2005 |
Adresa: |
75115, 25929224, Přerov, Domaželice, Domaželice, 154, č.p. 154, 75115 Domaželice |
|
Anna Rattayová
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
člen představenstva |
19.03.2005 |
Adresa: |
75115, 25929224, Přerov, Domaželice, Domaželice, 154, č.p. 154, 75115 Domaželice |
|
Jarmila Švančarová
|
Neaktivní
od 19.03.2005
|
místopředseda představenstva |
26.06.2003 |
Adresa: |
75115, 11065940, Domaželice, Domaželice, č.p. 75 |
|
Kateřina Bobovská
|
Neaktivní
od 19.03.2005
|
člen představenstva |
26.06.2003 |
Adresa: |
75115, 11066547, Domaželice, Domaželice, č.p. 135 |
|
Ing. Jaroslav Beláček
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
předseda představenstva |
26.06.2003 |
Adresa: |
75124, Přerov II, Předmostí, Teličkova, 3/3 |
|
Jarmila Švančarová
|
Neaktivní
od 19.03.2005
|
místopředseda představenstva |
26.06.2003 |
Adresa: |
75115, 11065940, Přerov, Domaželice, Domaželice, 75, č.p. 75, 75115 Domaželice |
|
Kateřina Bobovská
|
Neaktivní
od 19.03.2005
|
člen představenstva |
26.06.2003 |
Adresa: |
75115, 11066547, Přerov, Domaželice, Domaželice, 135, č.p. 135, 75115 Domaželice |
|
Ing. Jaroslav Beláček
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
předseda představenstva |
26.06.2003 |
Adresa: |
75124, 11211555, Přerov, Přerov, Přerov II-Předmostí, Teličkova, 3, 3, Teličkova 3/3, Přerov II-Předmostí, 75124 Přerov |
|