Ing. PAVEL PAUL
|
Neaktivní
od 13.04.2016
|
jednatel |
26.05.2014 |
Adresa: |
10000, 22615407, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Nad Primaskou, 1338, 7 |
|
Ing. PAVEL PAUL
|
Neaktivní
od 13.04.2016
|
jednatel |
26.05.2014 |
Adresa: |
10000, 22615407, Praha, Strašnice, Nad Primaskou, 1338, 7, Nad Primaskou 1338/7, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
MICHAL FREIBERGER
|
Neaktivní
od 26.05.2014
|
jednatel |
22.03.2013 |
Adresa: |
16900, 22151575, Praha 6, Břevnov, Za Strahovem, 384, 45 |
|
MICHAL FREIBERGER
|
Neaktivní
od 26.05.2014
|
jednatel |
22.03.2013 |
Adresa: |
16900, 22151575, Praha, Břevnov, Za Strahovem, 384, 45, Za Strahovem 384/45, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. Michal Freiberger
|
Neaktivní
od 22.03.2013
|
jednatel |
05.03.2008 |
Adresa: |
16300, Praha, Praha 6, Čistovická, 1700/62 |
|
Ing. Michal Freiberger
|
Neaktivní
od 22.03.2013
|
jednatel |
05.03.2008 |
Adresa: |
16300, 26141833, Praha, Řepy, Čistovická, 1700, 62, Čistovická 1700/62, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
David Koschaný
|
Neaktivní
od 14.08.2012
|
jednatel |
11.06.2003 |
Adresa: |
Opava, Hozovo nábř., 573/64 |
|
David Koschaný
|
Neaktivní
od 14.08.2012
|
jednatel |
11.06.2003 |
Adresa: |
74705, 4482816, Opava, Opava, Kateřinky, Hozovo nábřeží, 573, 64, Hozovo nábřeží 573/64, Kateřinky, 74705 Opava |
|