Ing. Vivek Ojha
|
Neaktivní
od 01.10.2012
|
|
22.01.2010 |
Adresa: |
14000, 21946337, Praha 4, Nusle, Táborská, 752/7 |
|
Ing. VIVEK OJHA
|
Neaktivní
od 01.10.2012
|
|
22.01.2010 |
Adresa: |
14000, 21946337, Praha, Nusle, Táborská, 752, 7, Táborská 752/7, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Shankar Keer
|
Neaktivní
od 22.01.2010
|
jednatel |
09.11.2009 |
Adresa: |
101, Tehsil Kekri, Ajmer Rajasthan, Bipass Road Baghera 354 |
|
Vishnu Kumar Keer
|
Neaktivní
od 22.01.2010
|
jednatel |
09.11.2009 |
Adresa: |
101, Tehsil Kekri Gram Baghera, Ajmer Rajasthan, Parashar Mohalla |
|
Shankar Keer
|
Neaktivní
od 22.01.2010
|
jednatel |
09.11.2009 |
Adresa: |
Tehsil Kekri, Ajmer Rajasthan, Bipass Road Baghera 354 |
|
Vishnu Kumar Keer
|
Neaktivní
od 22.01.2010
|
jednatel |
09.11.2009 |
Adresa: |
Tehsil Kekri Gram Baghera, Ajmer Rajasthan, Parashar Mohalla |
|
JUDr. Vladimír Farana
|
Neaktivní
od 26.10.2006
|
jednatel |
26.08.2003 |
Adresa: |
16991648, Orlová, Lutyně, U kapličky, 970 |
|
Ing. Vivek Ojha
|
Neaktivní
od 09.11.2009
|
jednatel |
26.08.2003 |
Adresa: |
21946337, Praha 4, Táborská, 7 |
|
JUDr. Vladimír Farana
|
Neaktivní
od 26.10.2006
|
jednatel |
26.08.2003 |
Adresa: |
73514, 16991648, Karviná, Orlová, Lutyně, U Kapličky, 970, U Kapličky 970, Lutyně, 73514 Orlová |
|
Ing. VIVEK OJHA
|
Neaktivní
od 09.11.2009
|
jednatel |
26.08.2003 |
Adresa: |
14000, 21946337, Praha, Nusle, Táborská, 752, 7, Táborská 752/7, Nusle, 14000 Praha 4 |
|