JAROMÍR BENEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.06.2014 |
Adresa: |
73801, 25415417, Frýdek-Místek, Místek, U Ostravice |
|
Ing. ZDENKA BENEŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.06.2014 |
Adresa: |
73801, 20431236, Frýdek-Místek, Frýdek, V. Vantucha, 1341 |
|
Ing. ZDENKA BENEŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.06.2014 |
Adresa: |
73801, 20431236, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, V. Vantucha, 1341, V. Vantucha 1341, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
JAROMÍR BENEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.06.2014 |
Adresa: |
73801, 25415417, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, U Ostravice, U Ostravice č.ev. 3, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
ZDENĚK NOVÁK
|
Neaktivní
od 18.05.2017
|
jednatel |
20.06.2014 |
Adresa: |
73801, 25565214, Frýdek-Místek, Místek, U Ostravice |
|
ZDENĚK NOVÁK
|
Neaktivní
od 18.05.2017
|
jednatel |
20.06.2014 |
Adresa: |
73801, 25565214, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, U Ostravice, U Ostravice č.ev. 4, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. ZDENKA BENEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
jednatel |
19.12.2011 |
Adresa: |
73801, 20431236, Frýdek-Místek, Frýdek, V. Vantucha, 1341 |
|
Ing. ZDENKA BENEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
jednatel |
19.12.2011 |
Adresa: |
73801, 20431236, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, V. Vantucha, 1341, V. Vantucha 1341, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. Zdenka Benešová
|
Neaktivní
od 19.12.2011
|
jednatel |
18.05.2005 |
Adresa: |
73802, Frýdek-Místek, U Ostravice, 3E |
|
Ing. Zdenka Benešová
|
Neaktivní
od 19.12.2011
|
jednatel |
18.05.2005 |
Adresa: |
73801, 25415417, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, U Ostravice, U Ostravice č.ev. 3, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Jaromír Beneš
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
jednatel |
06.08.2003 |
Adresa: |
73802, Frýdek-Místek, U Ostravice, 3E |
|
Zdeněk Novák
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
jednatel |
06.08.2003 |
Adresa: |
73802, Frýdek-Místek, U Ostravice, 4E |
|
Werner Cigán
|
Neaktivní
od 09.08.2004
|
|
06.08.2003 |
Adresa: |
73801, 20445482, Frýdek-Místek, Novodvorská, 3062 |
|
JAROMÍR BENEŠ
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
jednatel |
06.08.2003 |
Adresa: |
73801, 25415417, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, U Ostravice, U Ostravice č.ev. 3, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
ZDENĚK NOVÁK
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
jednatel |
06.08.2003 |
Adresa: |
73801, 25565214, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, U Ostravice, U Ostravice č.ev. 4, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Werner Cigán
|
Neaktivní
od 09.08.2004
|
|
06.08.2003 |
Adresa: |
73801, 20445482, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Novodvorská, 3062, Novodvorská 3062, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|