Ing. ZDENĚK RUČKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
03.03.2021 |
Adresa: |
73904, 75252431, Frýdek-Místek, Morávka, Morávka, 620 |
|
Ing. LUMÍR SCHMIDT
|
Aktivní
|
člen představenstva |
03.03.2021 |
Adresa: |
74101, 8392838, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Skalky, 1229, 17 |
|
Ing. MARCEL JENČO
|
Aktivní
|
člen představenstva |
03.03.2021 |
Adresa: |
73801, 27674991, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Nové Dvory-Vršavec, 3554 |
|
Ing. ZDENĚK RUČKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
03.03.2021 |
Adresa: |
73904, 75252431, Frýdek-Místek, Morávka, Morávka, 620, č.p. 620, 73904 Morávka |
|
Ing. LUMÍR SCHMIDT
|
Aktivní
|
člen představenstva |
03.03.2021 |
Adresa: |
74101, 8392838, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Skalky, 1229, 17, Skalky 1229/17, 74101 Nový Jičín |
|
Ing. MARCEL JENČO
|
Aktivní
|
člen představenstva |
03.03.2021 |
Adresa: |
73801, 27674991, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Nové Dvory-Vršavec, 3554, Nové Dvory-Vršavec 3554, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. ZDENĚK RUČKA
|
Neaktivní
od 03.03.2021
|
předseda představenstva |
22.05.2017 |
Adresa: |
73904, 75252431, Frýdek-Místek, Morávka, Morávka, 620 |
|
Ing. LUMÍR SCHMIDT
|
Neaktivní
od 03.03.2021
|
člen představenstva |
22.05.2017 |
Adresa: |
74101, 8392838, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Skalky, 1229, 17 |
|
Ing. MARCEL JENČO
|
Neaktivní
od 03.03.2021
|
člen představenstva |
22.05.2017 |
Adresa: |
73801, 27674991, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Nové Dvory-Vršavec, 3554 |
|
Ing. ZDENĚK RUČKA
|
Neaktivní
od 03.03.2021
|
předseda představenstva |
22.05.2017 |
Adresa: |
73904, 75252431, Frýdek-Místek, Morávka, Morávka, 620, č.p. 620, 73904 Morávka |
|
Ing. LUMÍR SCHMIDT
|
Neaktivní
od 03.03.2021
|
člen představenstva |
22.05.2017 |
Adresa: |
74101, 8392838, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Skalky, 1229, 17, Skalky 1229/17, 74101 Nový Jičín |
|
Ing. MARCEL JENČO
|
Neaktivní
od 03.03.2021
|
člen představenstva |
22.05.2017 |
Adresa: |
73801, 27674991, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Nové Dvory-Vršavec, 3554, Nové Dvory-Vršavec 3554, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. JAROMÍR IVÁNEK
|
Neaktivní
od 22.05.2017
|
člen představenstva |
02.09.2016 |
Adresa: |
73941, 15325253, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice, 152 |
|
Ing. JAROMÍR IVÁNEK
|
Neaktivní
od 22.05.2017
|
člen představenstva |
02.09.2016 |
Adresa: |
73941, 15325253, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice, 152, č.p. 152, 73941 Palkovice |
|
Ing. ZDENĚK RUČKA
|
Neaktivní
od 22.05.2017
|
předseda představenstva |
24.08.2016 |
Adresa: |
73904, 75252431, Frýdek-Místek, Morávka, Morávka, 620 |
|
Ing. ZDENĚK RUČKA
|
Neaktivní
od 22.05.2017
|
předseda představenstva |
24.08.2016 |
Adresa: |
73904, 75252431, Frýdek-Místek, Morávka, Morávka, 620, č.p. 620, 73904 Morávka |
|
Ing. JOSEF CINCIBUCH
|
Neaktivní
od 22.05.2017
|
člen představenstva |
08.11.2015 |
Adresa: |
73801, 20443820, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Slezská, 2890 |
|
Ing. Josef Cincibuch
|
Neaktivní
od 22.05.2017
|
člen představenstva |
08.11.2015 |
Adresa: |
73801, 20443820, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Slezská, 2890, Slezská 2890, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. LUMÍR SCHMIDT
|
Neaktivní
od 22.05.2017
|
člen představenstva |
01.08.2015 |
Adresa: |
74101, 8392838, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Skalky, 1229, 17 |
|
Ing. LUMÍR SCHMIDT
|
Neaktivní
od 22.05.2017
|
člen představenstva |
01.08.2015 |
Adresa: |
74101, 8392838, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Skalky, 1229, 17, Skalky 1229/17, 74101 Nový Jičín |
|
Ing. Lumír Schmidt
|
Neaktivní
od 01.08.2015
|
člen představenstva |
16.09.2003 |
Adresa: |
8392838, Nový Jičín, Skalky, 17 |
|
Ing. Josef Cincibuch
|
Neaktivní
od 08.11.2015
|
člen představenstva |
16.09.2003 |
Adresa: |
Frýdek, Místek, Slezská, 2890 |
|
Ing. Zdeněk Ručka
|
Neaktivní
od 24.08.2016
|
předseda představenstva |
16.09.2003 |
|
Ing. Jaromír Ivánek
|
Neaktivní
od 02.09.2016
|
člen představenstva |
16.09.2003 |
Adresa: |
73941, 15325253, Palkovice, 152 |
|
Ing. LUMÍR SCHMIDT
|
Neaktivní
od 01.08.2015
|
člen představenstva |
16.09.2003 |
Adresa: |
74101, 8392838, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Skalky, 1229, 17, Skalky 1229/17, 74101 Nový Jičín |
|
Ing. Josef Cincibuch
|
Neaktivní
od 08.11.2015
|
člen představenstva |
16.09.2003 |
Adresa: |
73801, 20443820, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Slezská, 2890, Slezská 2890, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. Zdeněk Ručka
|
Neaktivní
od 24.08.2016
|
předseda představenstva |
16.09.2003 |
Adresa: |
73904, 14185946, Frýdek-Místek, Morávka, Morávka, 233, č.p. 233, 73904 Morávka |
|
Ing. JAROMÍR IVÁNEK
|
Neaktivní
od 02.09.2016
|
člen představenstva |
16.09.2003 |
Adresa: |
73941, 15325253, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice, 152, č.p. 152, 73941 Palkovice |
|