PETRA VOLEJNÍKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
05.04.2022 |
Adresa: |
77900, 23308451, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 792, 28a |
|
JIŘÍ BAJER
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
05.04.2022 |
Adresa: |
77900, 23308443, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 791, 28 |
|
PETRA VOLEJNÍKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
05.04.2022 |
Adresa: |
77900, 23308451, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 792, 28a, Wolkerova 792/28a, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
JIŘÍ BAJER
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
05.04.2022 |
Adresa: |
77900, 23308443, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 791, 28, Wolkerova 791/28, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
PETRA VOLEJNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.04.2022
|
Předseda výboru |
14.02.2017 |
Adresa: |
77900, 23308451, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 792, 28a |
|
JIŘINA BATTOVÁ
|
Neaktivní
od 05.04.2022
|
Místopředseda výboru |
14.02.2017 |
Adresa: |
77900, 23308443, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 791, 28 |
|
PETRA VOLEJNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.04.2022
|
Předseda výboru |
14.02.2017 |
Adresa: |
77900, 23308451, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 792, 28a, Wolkerova 792/28a, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
JIŘINA BATTOVÁ
|
Neaktivní
od 05.04.2022
|
Místopředseda výboru |
14.02.2017 |
Adresa: |
77900, 23308443, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 791, 28, Wolkerova 791/28, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
PETRA VOLEJNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2017
|
předseda výboru |
21.11.2016 |
Adresa: |
77900, 23308451, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 792, 28a |
|
JIŘINA BATTOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2017
|
člen výboru |
21.11.2016 |
Adresa: |
77900, 23308443, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 791, 28 |
|
JOSEF PAJER
|
Neaktivní
od 14.02.2017
|
člen výboru |
21.11.2016 |
Adresa: |
77900, 23308443, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 791, 28 |
|
PAVEL BLUMAJER
|
Neaktivní
od 14.02.2017
|
člen výboru |
21.11.2016 |
Adresa: |
77900, 23308451, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 792, 28a |
|
PETRA VOLEJNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2017
|
předseda výboru |
21.11.2016 |
Adresa: |
77900, 23308451, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 792, 28a, Wolkerova 792/28a, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
JIŘINA BATTOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2017
|
člen výboru |
21.11.2016 |
Adresa: |
77900, 23308443, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 791, 28, Wolkerova 791/28, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
JOSEF PAJER
|
Neaktivní
od 14.02.2017
|
člen výboru |
21.11.2016 |
Adresa: |
77900, 23308443, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 791, 28, Wolkerova 791/28, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
PAVEL BLUMAJER
|
Neaktivní
od 14.02.2017
|
člen výboru |
21.11.2016 |
Adresa: |
77900, 23308451, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 792, 28a, Wolkerova 792/28a, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Petra Volejníková
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
předseda výboru |
07.08.2008 |
Adresa: |
77900, 23308451, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 792/28a |
|
PETRA VOLEJNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
předseda výboru |
07.08.2008 |
Adresa: |
77900, 23308451, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 792, 28a, Wolkerova 792/28a, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Petra Voleníková
|
Neaktivní
od 07.08.2008
|
předseda výboru |
04.08.2005 |
Adresa: |
77900, 23308451, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 792/28A |
|
Petra Voleníková
|
Neaktivní
od 07.08.2008
|
předseda výboru |
04.08.2005 |
Adresa: |
77900, 23308451, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 792, 28a, Wolkerova 792/28a, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Jana Pichrtová
|
Neaktivní
od 04.08.2005
|
předseda výboru |
19.11.2003 |
Adresa: |
77900, 23308451, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 792/28A |
|
Jiřina Battová
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
člen výboru |
19.11.2003 |
Adresa: |
77900, 23308443, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 791/28 |
|
Josef Pajer
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
člen výboru |
19.11.2003 |
Adresa: |
77900, 23308443, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 791/28 |
|
Pavel Blumajer
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
člen výboru |
19.11.2003 |
Adresa: |
77900, 23308451, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 792/28A |
|
Jana Pichrtová
|
Neaktivní
od 04.08.2005
|
předseda výboru |
19.11.2003 |
Adresa: |
77900, 23308451, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 792, 28a, Wolkerova 792/28a, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
JIŘINA BATTOVÁ
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
člen výboru |
19.11.2003 |
Adresa: |
77900, 23308443, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 791, 28, Wolkerova 791/28, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
JOSEF PAJER
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
člen výboru |
19.11.2003 |
Adresa: |
77900, 23308443, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 791, 28, Wolkerova 791/28, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
PAVEL BLUMAJER
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
člen výboru |
19.11.2003 |
Adresa: |
77900, 23308451, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Wolkerova, 792, 28a, Wolkerova 792/28a, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|