JAN BOLACKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.08.2014 |
Adresa: |
74735, 25186515, Hněvošice, Hněvošice, Za Humny, 243 |
|
KAREL ČESLA
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.08.2014 |
Adresa: |
74735, 4414527, Hněvošice, Hněvošice, Jižní, 169 |
|
JAN BOLACKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.08.2014 |
Adresa: |
74735, 25186515, Opava, Hněvošice, Hněvošice, Za Humny, 243, Za Humny 243, 74735 Hněvošice |
|
KAREL ČESLA
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.08.2014 |
Adresa: |
74735, 4414527, Opava, Hněvošice, Hněvošice, Jižní, 169, Jižní 169, 74735 Hněvošice |
|
MUDr. DAVID DOLEŽIL
|
Neaktivní
od 01.07.2022
|
Jednatel |
28.09.2018 |
Adresa: |
10400, 27619575, Hlavní město Praha, Praha, Pitkovice, Pečárková, 176, 6 |
|
MUDr. DAVID DOLEŽIL
|
Neaktivní
od 01.07.2022
|
Jednatel |
28.09.2018 |
Adresa: |
10400, 27619575, Praha, Pitkovice, Pečárková, 176, 6, Pečárková 176/6, Pitkovice, 10400 Praha 10 |
|
MUDr. DAVID DOLEŽIL
|
Neaktivní
od 28.09.2018
|
Jednatel |
28.08.2014 |
Adresa: |
70800, 3296971, Ostrava, Poruba, Žilinská, 1361, 34 |
|
MUDr. DAVID DOLEŽIL
|
Neaktivní
od 28.09.2018
|
Jednatel |
28.08.2014 |
Adresa: |
70800, 3296971, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Žilinská, 1361, 34, Žilinská 1361/34, Poruba, 70800 Ostrava |
|
JAN BOLACKÝ
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
jednatel |
04.01.2014 |
Adresa: |
74735, 25186515, Hněvošice, Hněvošice, Za Humny, 243 |
|
JAN BOLACKÝ
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
jednatel |
04.01.2014 |
Adresa: |
74735, 25186515, Opava, Hněvošice, Hněvošice, Za Humny, 243, Za Humny 243, 74735 Hněvošice |
|
Jan Bolacký
|
Neaktivní
od 04.01.2014
|
jednatel |
03.01.2004 |
Adresa: |
74735, 25186515, Hněvošice, Za Humny, 243 |
|
Karel Česla
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
jednatel |
03.01.2004 |
Adresa: |
74735, 4414527, Hněvošice, Jižní, 169 |
|
MUDr. David Doležil
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
jednatel |
03.01.2004 |
Adresa: |
70800, 3296971, Ostrava, Poruba, Žilinská, 1361/34 |
|
JAN BOLACKÝ
|
Neaktivní
od 04.01.2014
|
jednatel |
03.01.2004 |
Adresa: |
74735, 25186515, Opava, Hněvošice, Hněvošice, Za Humny, 243, Za Humny 243, 74735 Hněvošice |
|
KAREL ČESLA
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
jednatel |
03.01.2004 |
Adresa: |
74735, 4414527, Opava, Hněvošice, Hněvošice, Jižní, 169, Jižní 169, 74735 Hněvošice |
|
MUDr. DAVID DOLEŽIL
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
jednatel |
03.01.2004 |
Adresa: |
70800, 3296971, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Žilinská, 1361, 34, Žilinská 1361/34, Poruba, 70800 Ostrava |
|