RADEK HÁLA
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.03.2020 |
Adresa: |
73961, 12570265, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Tyršova, 631 |
|
RADEK HÁLA
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.03.2020 |
Adresa: |
73961, 12570265, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Tyršova, 631, Tyršova 631, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
RADEK HÁLA
|
Neaktivní
od 13.03.2020
|
Jednatel |
27.06.2019 |
Adresa: |
73961, 12532533, Frýdek-Místek, Třinec, Dolní Líštná, Sosnová, 354 |
|
RADEK HÁLA
|
Neaktivní
od 13.03.2020
|
Jednatel |
27.06.2019 |
Adresa: |
73961, 12532533, Frýdek-Místek, Třinec, Dolní Líštná, Sosnová, 354, Sosnová 354, Dolní Líštná, 73961 Třinec |
|
ROMANA PÍROVÁ
|
Neaktivní
od 27.06.2019
|
Jednatel |
29.08.2018 |
Adresa: |
73994, 20560991, Frýdek-Místek, Vendryně, Vendryně, 230 |
|
ROMANA PÍROVÁ
|
Neaktivní
od 27.06.2019
|
Jednatel |
29.08.2018 |
Adresa: |
73994, 20560991, Frýdek-Místek, Vendryně, Vendryně, 230, č.p. 230, 73994 Vendryně |
|
ROMANA CEMPÍRKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.08.2018
|
Jednatel |
12.10.2016 |
Adresa: |
73994, 20560991, Frýdek-Místek, Vendryně, Vendryně, 230 |
|
ROMANA CEMPÍRKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.08.2018
|
Jednatel |
12.10.2016 |
Adresa: |
73994, 20560991, Frýdek-Místek, Vendryně, Vendryně, 230, č.p. 230, 73994 Vendryně |
|
Romana Cempírková
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
Jednatel |
06.01.2004 |
Adresa: |
73994, 20560991, Vendryně, 230 |
|
ROMANA CEMPÍRKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
Jednatel |
06.01.2004 |
Adresa: |
73994, 20560991, Frýdek-Místek, Vendryně, Vendryně, 230, č.p. 230, 73994 Vendryně |
|