Ing. EVŽEN PAWLAS
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.12.2020 |
Adresa: |
73542, 81065981, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Závodní, 938, 8b |
|
Ing. DANUŠE PAWLASOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.12.2020 |
Adresa: |
73542, 81065981, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Závodní, 938, 8b |
|
Ing. EVŽEN PAWLAS
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.12.2020 |
Adresa: |
73542, 81065981, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Závodní, 938, 8b, Závodní 938/8b, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
Ing. DANUŠE PAWLASOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.12.2020 |
Adresa: |
73542, 81065981, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Závodní, 938, 8b, Závodní 938/8b, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
Ing. EVŽEN PAWLAS
|
Neaktivní
od 09.12.2020
|
Jednatel |
31.03.2014 |
Adresa: |
73601, 24867543, Havířov, Bludovice, Rodinná, 1010, 3 |
|
Ing. DANUŠE PAWLASOVÁ
|
Neaktivní
od 09.12.2020
|
Jednatel |
31.03.2014 |
Adresa: |
73601, 24867543, Havířov, Bludovice, Rodinná, 1010, 3 |
|
Ing. DANUŠE PAWLASOVÁ
|
Neaktivní
od 09.12.2020
|
Jednatel |
31.03.2014 |
Adresa: |
73601, 24867543, Karviná, Havířov, Bludovice, Rodinná, 1010, 3, Rodinná 1010/3, Bludovice, 73601 Havířov |
|
ing. Evžen Pawlas
|
Neaktivní
od 09.12.2020
|
Jednatel |
31.03.2014 |
Adresa: |
73601, 24867543, Karviná, Havířov, Bludovice, Rodinná, 1010, 3, Rodinná 1010/3, Bludovice, 73601 Havířov |
|
Ing. Danuše Pawlasová
|
Neaktivní
od 31.03.2014
|
jednatel |
30.05.2008 |
Adresa: |
73601, 24867543, Havířov, Bludovice, Rodinná, 1010/3 |
|
Ing. DANUŠE PAWLASOVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2014
|
jednatel |
30.05.2008 |
Adresa: |
73601, 24867543, Karviná, Havířov, Bludovice, Rodinná, 1010, 3, Rodinná 1010/3, Bludovice, 73601 Havířov |
|
Ing. Danuše Pawlasová
|
Neaktivní
od 17.12.2007
|
jednatel |
14.01.2004 |
Adresa: |
73601, 24867543, Havířov, Bludovice, Rodinná, 1010/3 |
|
Ing. Evžen Pawlas
|
Neaktivní
od 31.03.2014
|
jednatel |
14.01.2004 |
Adresa: |
73601, 24867543, Havířov, Bludovice, Rodinná, 1010/3 |
|
Ing. DANUŠE PAWLASOVÁ
|
Neaktivní
od 17.12.2007
|
jednatel |
14.01.2004 |
Adresa: |
73601, 24867543, Karviná, Havířov, Bludovice, Rodinná, 1010, 3, Rodinná 1010/3, Bludovice, 73601 Havířov |
|
ing. Evžen Pawlas
|
Neaktivní
od 31.03.2014
|
jednatel |
14.01.2004 |
Adresa: |
73601, 24867543, Karviná, Havířov, Bludovice, Rodinná, 1010, 3, Rodinná 1010/3, Bludovice, 73601 Havířov |
|