Ing. MICHAL JELÍNEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.06.2016 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
Ing. MICHAL JELÍNEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.06.2016 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. MICHAL JELÍNEK
|
Neaktivní
od 29.06.2016
|
Jednatel |
04.08.2015 |
Adresa: |
19000, 27892123, Praha, Hrdlořezy, V třešňovce, 224, 8 |
|
Ing. MICHAL JELÍNEK
|
Neaktivní
od 29.06.2016
|
Jednatel |
04.08.2015 |
Adresa: |
19000, 27892123, Praha, Hrdlořezy, V třešňovce, 224, 8, V třešňovce 224/8, Hrdlořezy, 19000 Praha 9 |
|
Ing. DUŠAN JELÍNEK
|
Neaktivní
od 04.08.2015
|
jednatel |
13.05.2015 |
Adresa: |
73934, 26158159, Ostrava-město, Václavovice, Václavovice, Frýdecká, 488 |
|
Ing. DUŠAN JELÍNEK
|
Neaktivní
od 04.08.2015
|
jednatel |
13.05.2015 |
Adresa: |
73934, 26158159, Ostrava-město, Václavovice, Václavovice, Frýdecká, 488, Frýdecká 488, 73934 Václavovice |
|
Ing. DUŠAN JELÍNEK
|
Neaktivní
od 13.05.2015
|
jednatel |
21.08.2014 |
Adresa: |
70030, 3282155, Ostrava, Bělský Les, Bohumíra Četyny, 931, 4 |
|
Ing. DUŠAN JELÍNEK
|
Neaktivní
od 13.05.2015
|
jednatel |
21.08.2014 |
Adresa: |
70030, 3282155, Ostrava-město, Ostrava, Bělský Les, Bohumíra Četyny, 931, 4, Bohumíra Četyny 931/4, Bělský Les, 70030 Ostrava |
|
Mgr. Jaroslav Frank
|
Neaktivní
od 18.01.2008
|
jednatel |
04.01.2007 |
Adresa: |
78901, 26024527, Zábřeh, Javorová, 2197/29 |
|
Mgr. Jaroslav Frank
|
Neaktivní
od 18.01.2008
|
jednatel |
04.01.2007 |
Adresa: |
78901, 26024527, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Javorová, 2197, 29, Javorová 2197/29, 78901 Zábřeh |
|
Mgr. Jaroslav Frank
|
Neaktivní
od 04.01.2007
|
jednatel |
21.01.2004 |
Adresa: |
78901, Zábřeh na Moravě, Kozinova, 418/1 |
|
Ing. Dušan Jelínek
|
Neaktivní
od 21.08.2014
|
jednatel |
21.01.2004 |
Adresa: |
Ostrava, Bělský Les, B. Četyny, 931/4 |
|
Mgr. Jaroslav Frank
|
Neaktivní
od 04.01.2007
|
jednatel |
21.01.2004 |
Adresa: |
78901, 8139377, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Kozinova, 418, 1, Kozinova 418/1, 78901 Zábřeh |
|
Ing. DUŠAN JELÍNEK
|
Neaktivní
od 21.08.2014
|
jednatel |
21.01.2004 |
Adresa: |
70030, 3282155, Ostrava-město, Ostrava, Bělský Les, Bohumíra Četyny, 931, 4, Bohumíra Četyny 931/4, Bělský Les, 70030 Ostrava |
|