Ing. ALOIS ČECH
|
Aktivní
|
předseda výboru |
24.02.2023 |
Adresa: |
77900, 25791974, Olomouc, Olomouc, Neředín, gen. Píky, 850, 16 |
|
EVA STRNADLOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
24.02.2023 |
Adresa: |
77900, 25791974, Olomouc, Olomouc, Neředín, gen. Píky, 850, 16 |
|
JUDr. LENKA KONRÁDOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.02.2023 |
Adresa: |
77900, 23269871, Olomouc, Olomouc, Neředín, U kovárny, 329, 42 |
|
Ing. OTAKAR BEDNAŘÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.02.2023 |
Adresa: |
77900, 25791974, Olomouc, Olomouc, Neředín, gen. Píky, 850, 16 |
|
PETER KUPČIHA
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.02.2023 |
Adresa: |
62800, 19572697, Brno-město, Brno, Židenice, Valtická, 4107, 17 |
|
Ing. ALOIS ČECH
|
Aktivní
|
předseda výboru |
24.02.2023 |
Adresa: |
77900, 25791974, Olomouc, Olomouc, Neředín, gen. Píky, 850, 16, gen. Píky 850/16, Neředín, 77900 Olomouc |
|
EVA STRNADLOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
24.02.2023 |
Adresa: |
77900, 25791974, Olomouc, Olomouc, Neředín, gen. Píky, 850, 16, gen. Píky 850/16, Neředín, 77900 Olomouc |
|
JUDr. LENKA KONRÁDOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.02.2023 |
Adresa: |
77900, 23269871, Olomouc, Olomouc, Neředín, U kovárny, 329, 42, U kovárny 329/42, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Ing. OTAKAR BEDNAŘÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.02.2023 |
Adresa: |
77900, 25791974, Olomouc, Olomouc, Neředín, gen. Píky, 850, 16, gen. Píky 850/16, Neředín, 77900 Olomouc |
|
PETER KUPČIHA
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.02.2023 |
Adresa: |
62800, 19572697, Brno-město, Brno, Židenice, Valtická, 4107, 17, Valtická 4107/17, Židenice, 62800 Brno |
|
Ing. ALOIS ČECH
|
Neaktivní
od 24.02.2023
|
předseda výboru |
14.02.2018 |
Adresa: |
77900, 25791974, Olomouc, Olomouc, Neředín, gen. Píky, 850, 16 |
|
EVA STRNADLOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2023
|
místopředseda výboru |
14.02.2018 |
Adresa: |
77900, 25791974, Olomouc, Olomouc, Neředín, gen. Píky, 850, 16 |
|
JUDr. LENKA KONRÁDOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2023
|
člen výboru |
14.02.2018 |
Adresa: |
77900, 23269871, Olomouc, Olomouc, Neředín, U kovárny, 329, 42 |
|
Ing. OTAKAR BEDNAŘÍK
|
Neaktivní
od 24.02.2023
|
člen výboru |
14.02.2018 |
Adresa: |
77900, 25791974, Olomouc, Olomouc, Neředín, gen. Píky, 850, 16 |
|
PETER KUPČIHA
|
Neaktivní
od 24.02.2023
|
člen výboru |
14.02.2018 |
Adresa: |
62800, 19572697, Brno-město, Brno, Židenice, Valtická, 4107, 17 |
|
Ing. ALOIS ČECH
|
Neaktivní
od 24.02.2023
|
předseda výboru |
14.02.2018 |
Adresa: |
77900, 25791974, Olomouc, Olomouc, Neředín, gen. Píky, 850, 16, gen. Píky 850/16, Neředín, 77900 Olomouc |
|
EVA STRNADLOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2023
|
místopředseda výboru |
14.02.2018 |
Adresa: |
77900, 25791974, Olomouc, Olomouc, Neředín, gen. Píky, 850, 16, gen. Píky 850/16, Neředín, 77900 Olomouc |
|
JUDr. LENKA KONRÁDOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2023
|
člen výboru |
14.02.2018 |
Adresa: |
77900, 23269871, Olomouc, Olomouc, Neředín, U kovárny, 329, 42, U kovárny 329/42, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Ing. OTAKAR BEDNAŘÍK
|
Neaktivní
od 24.02.2023
|
člen výboru |
14.02.2018 |
Adresa: |
77900, 25791974, Olomouc, Olomouc, Neředín, gen. Píky, 850, 16, gen. Píky 850/16, Neředín, 77900 Olomouc |
|
PETER KUPČIHA
|
Neaktivní
od 24.02.2023
|
člen výboru |
14.02.2018 |
Adresa: |
62800, 19572697, Brno-město, Brno, Židenice, Valtická, 4107, 17, Valtická 4107/17, Židenice, 62800 Brno |
|
JÚLIUS ČEREŠNÍK
|
Neaktivní
od 14.02.2018
|
člen výboru |
26.10.2016 |
Adresa: |
75131, 11326891, Přerov, Jezernice, Jezernice, 1 |
|
JÚLIUS ČEREŠNÍK
|
Neaktivní
od 14.02.2018
|
člen výboru |
26.10.2016 |
Adresa: |
75131, 11326891, Přerov, Jezernice, Jezernice, 1, č.p. 1, 75131 Jezernice |
|
JUDr. LENKA KONRÁDOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2018
|
člen výboru |
22.07.2016 |
Adresa: |
77900, 23269871, Olomouc, Olomouc, Neředín, U kovárny, 329, 42 |
|
JUDr. LENKA KONRÁDOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2018
|
člen výboru |
22.07.2016 |
Adresa: |
77900, 23269871, Olomouc, Olomouc, Neředín, U kovárny, 329, 42, U kovárny 329/42, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Ing. Otakar Bednařík
|
Neaktivní
od 14.02.2018
|
člen výboru |
01.12.2012 |
Adresa: |
77900, 25791974, Olomouc, Neředín, gen. Píky, 850, 16 |
|
Ing. OTAKAR BEDNAŘÍK
|
Neaktivní
od 14.02.2018
|
člen výboru |
01.12.2012 |
Adresa: |
77900, 25791974, Olomouc, Olomouc, Neředín, gen. Píky, 850, 16, gen. Píky 850/16, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Hana Korchová
|
Neaktivní
od 01.12.2012
|
člen výboru |
07.09.2010 |
Adresa: |
25791974, Olomouc, Neředín, Gen. Píky, 850, 16 |
|
Hana Korchová
|
Neaktivní
od 01.12.2012
|
člen výboru |
07.09.2010 |
Adresa: |
77900, 25791974, Olomouc, Olomouc, Neředín, gen. Píky, 850, 16, gen. Píky 850/16, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Ing. Jana Hloušková Prokopová
|
Neaktivní
od 07.09.2010
|
člen výboru |
18.02.2010 |
Adresa: |
25791974, Olomouc, Neředín, Gen.Píky, 850/16 |
|
Ing. Jana Hloušková Prokopová
|
Neaktivní
od 07.09.2010
|
člen výboru |
18.02.2010 |
Adresa: |
77900, 25791974, Olomouc, Olomouc, Neředín, gen. Píky, 850, 16, gen. Píky 850/16, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Ing. Jana Hloušková Prokopová BA
|
Neaktivní
od 18.02.2010
|
člen výboru |
30.07.2009 |
Adresa: |
25791974, Olomouc, Neředín, Gen.Píky, 850/16 |
|
JUDr. Lenka Konrádová
|
Neaktivní
od 22.07.2016
|
člen výboru |
30.07.2009 |
Adresa: |
25791974, Olomouc, Neředín, Gen.Píky, 850/16 |
|
Július Čerešník
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
člen výboru |
30.07.2009 |
Adresa: |
25791974, Olomouc, Neředín, Gen.Píky, 850/16 |
|
Ing. Alois Čech
|
Neaktivní
od 14.02.2018
|
předseda výboru |
30.07.2009 |
Adresa: |
25791974, Olomouc, Neředín, Gen.Píky, 850/16 |
|
Eva Strnadlová
|
Neaktivní
od 14.02.2018
|
místopředseda výboru |
30.07.2009 |
Adresa: |
25791974, Olomouc, Neředín, Gen. Píky, 850/16 |
|
Ing. Jana Hloušková Prokopová BA
|
Neaktivní
od 18.02.2010
|
člen výboru |
30.07.2009 |
Adresa: |
77900, 25791974, Olomouc, Olomouc, Neředín, gen. Píky, 850, 16, gen. Píky 850/16, Neředín, 77900 Olomouc |
|
JUDr. Lenka Konrádová
|
Neaktivní
od 22.07.2016
|
člen výboru |
30.07.2009 |
Adresa: |
77900, 25791974, Olomouc, Olomouc, Neředín, gen. Píky, 850, 16, gen. Píky 850/16, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Július Čerešník
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
člen výboru |
30.07.2009 |
Adresa: |
77900, 25791974, Olomouc, Olomouc, Neředín, gen. Píky, 850, 16, gen. Píky 850/16, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Ing. ALOIS ČECH
|
Neaktivní
od 14.02.2018
|
předseda výboru |
30.07.2009 |
Adresa: |
77900, 25791974, Olomouc, Olomouc, Neředín, gen. Píky, 850, 16, gen. Píky 850/16, Neředín, 77900 Olomouc |
|
EVA STRNADLOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2018
|
místopředseda výboru |
30.07.2009 |
Adresa: |
77900, 25791974, Olomouc, Olomouc, Neředín, gen. Píky, 850, 16, gen. Píky 850/16, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Eva Strnadlová
|
Neaktivní
od 30.07.2009
|
místopředseda výboru |
22.12.2005 |
Adresa: |
25791974, Olomouc, Neředín, Gen. Píky, 850/16 |
|
Jana Prokopová
|
Neaktivní
od 30.07.2009
|
člen výboru |
22.12.2005 |
Adresa: |
25791974, Olomouc, Neředín, Gen. Píky, 850/16 |
|
Mgr. Lenka Konrádová
|
Neaktivní
od 30.07.2009
|
člen výboru |
22.12.2005 |
Adresa: |
23269871, Olomouc, Neředín, U kovárny, 329/42 |
|
Ing. Tomáš Vohralík
|
Neaktivní
od 30.07.2009
|
člen výboru |
22.12.2005 |
Adresa: |
25791974, Olomouc, Neředín, Gen. Píky, 850/16 |
|
EVA STRNADLOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2009
|
místopředseda výboru |
22.12.2005 |
Adresa: |
77900, 25791974, Olomouc, Olomouc, Neředín, gen. Píky, 850, 16, gen. Píky 850/16, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Jana Prokopová
|
Neaktivní
od 30.07.2009
|
člen výboru |
22.12.2005 |
Adresa: |
77900, 25791974, Olomouc, Olomouc, Neředín, gen. Píky, 850, 16, gen. Píky 850/16, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Mgr. Lenka Konrádová
|
Neaktivní
od 30.07.2009
|
člen výboru |
22.12.2005 |
Adresa: |
77900, 23269871, Olomouc, Olomouc, Neředín, U kovárny, 329, 42, U kovárny 329/42, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Ing. Tomáš Vohralík
|
Neaktivní
od 30.07.2009
|
člen výboru |
22.12.2005 |
Adresa: |
77900, 25791974, Olomouc, Olomouc, Neředín, gen. Píky, 850, 16, gen. Píky 850/16, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Eva Strnadlová
|
Neaktivní
od 22.12.2005
|
místopředseda výboru |
18.02.2004 |
Adresa: |
23317736, Olomouc, Nové Sady, Werichova, 650/9 |
|
Gabriela Množilová
|
Neaktivní
od 22.12.2005
|
člen výboru |
18.02.2004 |
Adresa: |
Olomouc, Spojenců, 741/12 |
|
Ing. Jan Bílík
|
Neaktivní
od 22.12.2005
|
člen výboru |
18.02.2004 |
Adresa: |
23311118, Olomouc, Nová Ulice, Petelinova, 1108/9 |
|
Jana Prokopová
|
Neaktivní
od 22.12.2005
|
člen výboru |
18.02.2004 |
Adresa: |
8026912, Loučná nad Desnou, 4 |
|
Ing. Alois Čech
|
Neaktivní
od 30.07.2009
|
předseda výboru |
18.02.2004 |
Adresa: |
23332697, Olomouc, Nové Sady, Voskovcova, 722/6 |
|
Eva Strnadlová
|
Neaktivní
od 22.12.2005
|
místopředseda výboru |
18.02.2004 |
Adresa: |
77900, 23317736, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Werichova, 650, 9, Werichova 650/9, Nové Sady, 77900 Olomouc |
|
Gabriela Množilová
|
Neaktivní
od 22.12.2005
|
člen výboru |
18.02.2004 |
Adresa: |
77900, 23324732, Olomouc, Olomouc, Olomouc, tř. Spojenců, 741, 12, tř. Spojenců 741/12, 77900 Olomouc |
|
Ing. Jan Bílík
|
Neaktivní
od 22.12.2005
|
člen výboru |
18.02.2004 |
Adresa: |
77900, 23311118, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Petelinova, 1108, 9, Petelinova 1108/9, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Jana Prokopová
|
Neaktivní
od 22.12.2005
|
člen výboru |
18.02.2004 |
Adresa: |
78811, 8026912, Šumperk, Loučná nad Desnou, Loučná nad Desnou, 4, č.p. 4, 78811 Loučná nad Desnou |
|
Ing. Alois Čech
|
Neaktivní
od 30.07.2009
|
předseda výboru |
18.02.2004 |
Adresa: |
77900, 23332697, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Voskovcova, 722, 6, Voskovcova 722/6, Nové Sady, 77900 Olomouc |
|