ALEŠ VRTAL
|
Aktivní
|
jednatel |
15.12.2020 |
Adresa: |
58601, 27765113, Jihlava, Jihlava, Horní Kosov, Jasmínová, 564, 27 |
|
MILOŠ VRTAL
|
Aktivní
|
jednatel |
15.12.2020 |
Adresa: |
58601, 27685209, Jihlava, Jihlava, Helenín, Na Člunku, 5454, 9 |
|
Aleš Vrtal
|
Aktivní
|
jednatel |
15.12.2020 |
Adresa: |
58601, 27765113, Jihlava, Jihlava, Horní Kosov, Jasmínová, 564, 27, Jasmínová 564/27, Horní Kosov, 58601 Jihlava |
|
MILOŠ VRTAL
|
Aktivní
|
jednatel |
15.12.2020 |
Adresa: |
58601, 27685209, Jihlava, Jihlava, Helenín, Na Člunku, 5454, 9, Na Člunku 5454/9, Helenín, 58601 Jihlava |
|
KAREL GRIC
|
Neaktivní
od 15.12.2020
|
jednatel |
24.03.2018 |
Adresa: |
78501, 16360125, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Světlov, 2259, 92 |
|
KAREL GRIC
|
Neaktivní
od 15.12.2020
|
jednatel |
24.03.2018 |
Adresa: |
78501, 16360125, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Světlov, 2259, 92, Světlov 2259/92, 78501 Šternberk |
|
Karel Gric
|
Neaktivní
od 24.03.2018
|
jednatel |
27.05.2008 |
Adresa: |
78501, 16360125, Šternberk, Světlov, 2259/92 |
|
KAREL GRIC
|
Neaktivní
od 24.03.2018
|
jednatel |
27.05.2008 |
Adresa: |
78501, 16360125, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Světlov, 2259, 92, Světlov 2259/92, 78501 Šternberk |
|
Karel Gric
|
Neaktivní
od 27.05.2008
|
jednatel |
26.02.2004 |
Adresa: |
78501, 16352416, Šternberk, Lomená, 1446/4 |
|
Karel Gric
|
Neaktivní
od 27.05.2008
|
jednatel |
26.02.2004 |
Adresa: |
78501, 16352416, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Lomená, 1446, 4, Lomená 1446/4, 78501 Šternberk |
|