Mgr. ROMAN MIARKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
23.11.2021 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70 |
|
HALINA MACHEJOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
23.11.2021 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70 |
|
JIŘÍ ŚLIWECZKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
23.11.2021 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70 |
|
LADISLAV SZKUTEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
23.11.2021 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70 |
|
MICHAL ZÁTORSKÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
23.11.2021 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70 |
|
Mgr. ROMAN MIARKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
23.11.2021 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70, Ostravská 476/70, 73701 Český Těšín |
|
HALINA MACHEJOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
23.11.2021 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70, Ostravská 476/70, 73701 Český Těšín |
|
JIŘÍ ŚLIWECZKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
23.11.2021 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70, Ostravská 476/70, 73701 Český Těšín |
|
LADISLAV SZKUTEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
23.11.2021 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70, Ostravská 476/70, 73701 Český Těšín |
|
MICHAL ZÁTORSKÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
23.11.2021 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70, Ostravská 476/70, 73701 Český Těšín |
|
Mgr. ROMAN MIARKA
|
Neaktivní
od 23.11.2021
|
předseda představenstva |
07.11.2017 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70 |
|
HALINA MACHEJOVÁ
|
Neaktivní
od 23.11.2021
|
místopředseda představenstva |
07.11.2017 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70 |
|
JIŘÍ ŚLIWECZKA
|
Neaktivní
od 23.11.2021
|
člen představenstva |
07.11.2017 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70 |
|
STANISLAV TYRLÍK
|
Neaktivní
od 23.11.2021
|
člen představenstva |
07.11.2017 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70 |
|
EMILIE ZABYSTRZANOVÁ
|
Neaktivní
od 23.11.2021
|
člen představenstva |
07.11.2017 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70 |
|
Mgr. ROMAN MIARKA
|
Neaktivní
od 23.11.2021
|
předseda představenstva |
07.11.2017 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70, Ostravská 476/70, 73701 Český Těšín |
|
HALINA MACHEJOVÁ
|
Neaktivní
od 23.11.2021
|
místopředseda představenstva |
07.11.2017 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70, Ostravská 476/70, 73701 Český Těšín |
|
JIŘÍ ŚLIWECZKA
|
Neaktivní
od 23.11.2021
|
člen představenstva |
07.11.2017 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70, Ostravská 476/70, 73701 Český Těšín |
|
STANISLAV TYRLÍK
|
Neaktivní
od 23.11.2021
|
člen představenstva |
07.11.2017 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70, Ostravská 476/70, 73701 Český Těšín |
|
EMILIE ZABYSTRZANOVÁ
|
Neaktivní
od 23.11.2021
|
člen představenstva |
07.11.2017 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70, Ostravská 476/70, 73701 Český Těšín |
|
Mgr. ROMAN MIARKA
|
Neaktivní
od 07.11.2017
|
předseda představenstva |
05.11.2014 |
Adresa: |
73701, 5766541, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70 |
|
Mgr. ROMAN MIARKA
|
Neaktivní
od 07.11.2017
|
předseda představenstva |
05.11.2014 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70, Ostravská 476/70, 73701 Český Těšín |
|
Bc. Roman Miarka
|
Neaktivní
od 05.11.2014
|
předseda představenstva |
21.09.2012 |
Adresa: |
73701, 5766541, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70 |
|
Halina Machejová
|
Neaktivní
od 07.11.2017
|
místopředseda představenstva |
21.09.2012 |
Adresa: |
73701, 5766541, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70 |
|
Jiří Śliweczka
|
Neaktivní
od 07.11.2017
|
člen představenstva |
21.09.2012 |
Adresa: |
73701, 5766541, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70 |
|
Stanislav Tyrlík
|
Neaktivní
od 07.11.2017
|
člen představenstva |
21.09.2012 |
Adresa: |
73701, 5766541, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70 |
|
Emilie Zabystrzanová
|
Neaktivní
od 07.11.2017
|
člen představenstva |
21.09.2012 |
Adresa: |
73701, 5766541, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70 |
|
Bc. Roman Miarka
|
Neaktivní
od 05.11.2014
|
předseda představenstva |
21.09.2012 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70, Ostravská 476/70, 73701 Český Těšín |
|
HALINA MACHEJOVÁ
|
Neaktivní
od 07.11.2017
|
místopředseda představenstva |
21.09.2012 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70, Ostravská 476/70, 73701 Český Těšín |
|
JIŘÍ ŚLIWECZKA
|
Neaktivní
od 07.11.2017
|
člen představenstva |
21.09.2012 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70, Ostravská 476/70, 73701 Český Těšín |
|
STANISLAV TYRLÍK
|
Neaktivní
od 07.11.2017
|
člen představenstva |
21.09.2012 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70, Ostravská 476/70, 73701 Český Těšín |
|
EMILIE ZABYSTRZANOVÁ
|
Neaktivní
od 07.11.2017
|
člen představenstva |
21.09.2012 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70, Ostravská 476/70, 73701 Český Těšín |
|
Emilie Zabystrzanová
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
člen |
12.08.2008 |
Adresa: |
73701, 5766541, Český Těšín, Ostravská, 476/70 |
|
EMILIE ZABYSTRZANOVÁ
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
člen |
12.08.2008 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70, Ostravská 476/70, 73701 Český Těšín |
|
Petr Pitřík
|
Neaktivní
od 12.08.2008
|
člen představenstva |
23.04.2007 |
Adresa: |
73701, 5766541, Český Těšín, Ostravská, 476/70 |
|
Bc. Roman Miarka
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
předseda představenstva |
23.04.2007 |
Adresa: |
73701, 5766541, Český Těšín, Ostravská, 476/70 |
|
Halina Machejová
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
místopředseda představenstva |
23.04.2007 |
Adresa: |
73701, 5766541, Český Těšín, Ostravská, 476/70 |
|
Jiří Śliweczka
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
člen představenstva |
23.04.2007 |
Adresa: |
73701, 5766541, Český Těšín, Ostravská, 476/70 |
|
Stanislav Tyrlík
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
člen představenstva |
23.04.2007 |
Adresa: |
73701, 5766541, Český Těšín, Ostravská, 476/70 |
|
Petr Pitřík
|
Neaktivní
od 12.08.2008
|
člen představenstva |
23.04.2007 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70, Ostravská 476/70, 73701 Český Těšín |
|
Bc. Roman Miarka
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
předseda představenstva |
23.04.2007 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70, Ostravská 476/70, 73701 Český Těšín |
|
HALINA MACHEJOVÁ
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
místopředseda představenstva |
23.04.2007 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70, Ostravská 476/70, 73701 Český Těšín |
|
JIŘÍ ŚLIWECZKA
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
člen představenstva |
23.04.2007 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70, Ostravská 476/70, 73701 Český Těšín |
|
STANISLAV TYRLÍK
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
člen představenstva |
23.04.2007 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70, Ostravská 476/70, 73701 Český Těšín |
|
Roman Miarka
|
Neaktivní
od 23.04.2007
|
předseda představenstva |
27.03.2004 |
Adresa: |
5766541, Český Těšín, Ostravská, 476/70 |
|
Halina Machejová
|
Neaktivní
od 23.04.2007
|
místopředseda představenstva |
27.03.2004 |
Adresa: |
5766541, Český Těšín, Ostravská, 476/70 |
|
Jiří Śliweczka
|
Neaktivní
od 23.04.2007
|
člen představenstva |
27.03.2004 |
Adresa: |
5766541, Český Těšín, Ostravská, 476/70 |
|
Stanislav Tyrlík
|
Neaktivní
od 23.04.2007
|
člen představenstva |
27.03.2004 |
Adresa: |
5766541, Český Těšín, Ostravská, 476/70 |
|
Petr Pitřík
|
Neaktivní
od 23.04.2007
|
člen představenstva |
27.03.2004 |
Adresa: |
5766541, Český Těšín, Ostravská, 476/70 |
|
Roman Miarka
|
Neaktivní
od 23.04.2007
|
předseda představenstva |
27.03.2004 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70, Ostravská 476/70, 73701 Český Těšín |
|
HALINA MACHEJOVÁ
|
Neaktivní
od 23.04.2007
|
místopředseda představenstva |
27.03.2004 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70, Ostravská 476/70, 73701 Český Těšín |
|
JIŘÍ ŚLIWECZKA
|
Neaktivní
od 23.04.2007
|
člen představenstva |
27.03.2004 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70, Ostravská 476/70, 73701 Český Těšín |
|
STANISLAV TYRLÍK
|
Neaktivní
od 23.04.2007
|
člen představenstva |
27.03.2004 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70, Ostravská 476/70, 73701 Český Těšín |
|
Petr Pitřík
|
Neaktivní
od 23.04.2007
|
člen představenstva |
27.03.2004 |
Adresa: |
73701, 5766541, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 476, 70, Ostravská 476/70, 73701 Český Těšín |
|