ALEXANDR PONOMAREV
|
Aktivní
|
jednatel |
27.03.2024 |
Adresa: |
75354, 11061561, Přerov, Dolní Nětčice, Dolní Nětčice, 49, č.p. 49, 75354 Dolní Nětčice |
|
JOSEF MATI
|
Aktivní
|
jednatel |
21.09.2017 |
Adresa: |
73801, 27554694, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Bahno-Příkopy, 2305 |
|
VÁCLAV SEDLÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.07.2017 |
Adresa: |
72527, 3308103, Ostrava-město, Ostrava, Plesná, Souhradská, 11, 1 |
|
JOSEF MATI
|
Neaktivní
od 27.03.2024
|
jednatel |
21.09.2017 |
Adresa: |
73801, 27554694, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Bahno-Příkopy, 2305, Bahno-Příkopy 2305, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
VÁCLAV SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 15.03.2023
|
jednatel |
15.07.2017 |
Adresa: |
72527, 3308103, Ostrava-město, Ostrava, Plesná, Souhradská, 11, 1, Souhradská 11/1, Plesná, 72527 Ostrava |
|
Václav Sedláček
|
Neaktivní
od 15.07.2017
|
jednatel |
18.05.2004 |
Adresa: |
Ostrava, Svinov, E. Rošického, 1081 |
|
Václav Sedláček
|
Neaktivní
od 15.07.2017
|
jednatel |
18.05.2004 |
Adresa: |
72100, 3394239, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Evžena Rošického, 1081, 20, Evžena Rošického 1081/20, Svinov, 72100 Ostrava |
|