GABRIEL FIGEĽ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
02.05.2022 |
Adresa: |
73912, 12477346, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 461 |
|
GABRIEL FIGEĽ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
02.05.2022 |
Adresa: |
73912, 12477346, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 461, č.p. 461, 73912 Čeladná |
|
GABRIEL FIGEĹ
|
Neaktivní
od 02.05.2022
|
předseda představenstva |
09.12.2021 |
Adresa: |
73912, 12477346, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 461 |
|
GABRIEL FIGEĹ
|
Neaktivní
od 02.05.2022
|
předseda představenstva |
09.12.2021 |
Adresa: |
73912, 12477346, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 461, č.p. 461, 73912 Čeladná |
|
LIBOR HRDA
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
člen představenstva |
09.03.2016 |
Adresa: |
62100, 28228821, Brno, Jehnice, Zámezí, 367, 6a |
|
JAN HOLEC
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
člen představenstva |
09.03.2016 |
Adresa: |
16300, 22698469, Praha, Řepy, Makovského, 1204, 33 |
|
LIBOR HRDA
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
člen představenstva |
09.03.2016 |
Adresa: |
62100, 28228821, Brno-město, Brno, Jehnice, Zámezí, 367, 6a, Zámezí 367/6a, Jehnice, 62100 Brno |
|
Jan Holec
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
člen představenstva |
09.03.2016 |
Adresa: |
16300, 22698469, Praha, Řepy, Makovského, 1204, 33, Makovského 1204/33, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
David Figeľ
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
člen představenstva |
25.09.2014 |
Adresa: |
70030, 3273849, Ostrava, Zábřeh, Krasnoarmejců, 2170, 19 |
|
Ing. ZBYNĚK GROSS
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
člen představenstva |
25.09.2014 |
Adresa: |
70030, 3257924, Ostrava, Výškovice, Lumírova, 536, 54 |
|
GABRIEL FIGEĹ
|
Neaktivní
od 09.12.2021
|
předseda představenstva |
25.09.2014 |
Adresa: |
73912, 27989283, Čeladná, Čeladná, 703 |
|
David Figeľ
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
člen představenstva |
25.09.2014 |
Adresa: |
70030, 3273849, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Krasnoarmejců, 2170, 19, Krasnoarmejců 2170/19, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Ing. ZBYNĚK GROSS
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
člen představenstva |
25.09.2014 |
Adresa: |
70030, 3257924, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Lumírova, 536, 54, Lumírova 536/54, Výškovice, 70030 Ostrava |
|
GABRIEL FIGEĹ
|
Neaktivní
od 09.12.2021
|
předseda představenstva |
25.09.2014 |
Adresa: |
73912, 27989283, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 703, č.p. 703, 73912 Čeladná |
|
Ing. ZBYNĚK GROSS
|
Neaktivní
od 25.09.2014
|
předseda představenstva |
31.07.2013 |
Adresa: |
70030, 3257924, Ostrava, Výškovice, Lumírova, 536, 54 |
|
Ing. ZBYNĚK GROSS
|
Neaktivní
od 25.09.2014
|
předseda představenstva |
31.07.2013 |
Adresa: |
70030, 3257924, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Lumírova, 536, 54, Lumírova 536/54, Výškovice, 70030 Ostrava |
|
Ing. Zbyněk Gross
|
Neaktivní
od 31.07.2013
|
předseda představenstva |
17.08.2004 |
Adresa: |
3257924, Ostrava, Výškovice, Lumírova, 536/54 |
|
Gabriel Figeľ
|
Neaktivní
od 25.09.2014
|
člen představenstva |
17.08.2004 |
Adresa: |
Ostrava-Jih, Zábřeh, Krasnoarmejců, 2170/19 |
|
Miroslava Sawková
|
Neaktivní
od 25.09.2014
|
člen představenstva |
17.08.2004 |
Adresa: |
3181456, Ostrava, Moravská Ostrava, Výstavní, 327/7 |
|
Ing. ZBYNĚK GROSS
|
Neaktivní
od 31.07.2013
|
předseda představenstva |
17.08.2004 |
Adresa: |
70030, 3257924, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Lumírova, 536, 54, Lumírova 536/54, Výškovice, 70030 Ostrava |
|
Gabriel Figeľ
|
Neaktivní
od 25.09.2014
|
člen představenstva |
17.08.2004 |
Adresa: |
70030, 3273849, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Krasnoarmejců, 2170, 19, Krasnoarmejců 2170/19, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Miroslava Sawková
|
Neaktivní
od 25.09.2014
|
člen představenstva |
17.08.2004 |
Adresa: |
70200, 3181456, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Výstavní, 327, 7, Výstavní 327/7, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|