Ing. Mgr. JOSEF BOČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.01.2019 |
Adresa: |
74718, 4361768, Opava, Píšť, Píšť, Ratibořská, 90, 55 |
|
Ing. Mgr. JOSEF BOČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.01.2019 |
Adresa: |
74718, 4361768, Opava, Píšť, Píšť, Ratibořská, 90, 55, Ratibořská 90/55, 74718 Píšť |
|
DANIEL SLANINA
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.06.2014 |
Adresa: |
74718, 4361300, Píšť, Píšť, Opavská, 43, 42 |
|
DANIEL SLANINA
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.06.2014 |
Adresa: |
74718, 4361300, Opava, Píšť, Píšť, Opavská, 43, 42, Opavská 43/42, 74718 Píšť |
|
Ing. Mgr. JOSEF BOČEK
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
jednatel |
26.08.2015 |
Adresa: |
74718, 4361768, Píšť, Píšť, Ratibořská, 90, 55 |
|
Ing. Mgr. JOSEF BOČEK
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
jednatel |
26.08.2015 |
Adresa: |
74718, 4361768, Opava, Píšť, Píšť, Ratibořská, 90, 55, Ratibořská 90/55, 74718 Píšť |
|
Josef Boček
|
Neaktivní
od 09.12.2005
|
jednatel |
13.09.2004 |
Adresa: |
74718, 4361768, Opava, Píšť, č.p. 90 |
|
Daniel Slanina
|
Neaktivní
od 23.06.2014
|
jednatel |
13.09.2004 |
Adresa: |
74718, 4361300, Opava, Píšť, č.p. 43 |
|
Josef Boček
|
Neaktivní
od 09.12.2005
|
jednatel |
13.09.2004 |
Adresa: |
74718, 4361768, Opava, Píšť, Píšť, Ratibořská, 90, 55, Ratibořská 90/55, 74718 Píšť |
|
DANIEL SLANINA
|
Neaktivní
od 23.06.2014
|
jednatel |
13.09.2004 |
Adresa: |
74718, 4361300, Opava, Píšť, Píšť, Opavská, 43, 42, Opavská 43/42, 74718 Píšť |
|