ADÉLA ŠÍPOVÁ
|
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
28.01.2023 |
Adresa: |
70030, 3243583, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Stavbařů, 629, 10 |
|
ADÉLA ŠÍPOVÁ
|
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
28.01.2023 |
Adresa: |
70030, 3243583, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Stavbařů, 629, 10, Stavbařů 629/10, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
NADĚŽDA MOHYLOVÁ
|
Neaktivní
od 28.01.2023
|
předseda společenství vlastníků |
02.12.2020 |
Adresa: |
70030, 3243583, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Stavbařů, 629, 10 |
|
NADĚŽDA MOHYLOVÁ
|
Neaktivní
od 28.01.2023
|
předseda společenství vlastníků |
02.12.2020 |
Adresa: |
70030, 3243583, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Stavbařů, 629, 10, Stavbařů 629/10, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
NADĚŽDA MOHYLOVÁ
|
Neaktivní
od 02.12.2020
|
předseda společenství vlastníků |
24.12.2015 |
Adresa: |
70030, 3243583, Ostrava, Hrabůvka, Stavbařů, 629, 10 |
|
NADĚŽDA MOHYLOVÁ
|
Neaktivní
od 02.12.2020
|
předseda společenství vlastníků |
24.12.2015 |
Adresa: |
70030, 3243583, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Stavbařů, 629, 10, Stavbařů 629/10, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Lucie Truhanová
|
Neaktivní
od 24.12.2015
|
pověřený vlastník |
13.06.2007 |
Adresa: |
70030, 3243583, Ostrava, Hrabůvka, Stavbařů, 629/10 |
|
Lucie Truhanová
|
Neaktivní
od 24.12.2015
|
pověřený vlastník |
13.06.2007 |
Adresa: |
70030, 3243583, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Stavbařů, 629, 10, Stavbařů 629/10, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Ivana Matoulková
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
pověřený vlastník |
01.10.2004 |
Adresa: |
70030, 3243583, Ostrava, Hrabůvka, Stavbařů, 629/10 |
|
Ivana Matoulková
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
pověřený vlastník |
01.10.2004 |
Adresa: |
70030, 3243583, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Stavbařů, 629, 10, Stavbařů 629/10, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|