Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | TEVOS, a.s. |
ICO: | 26843196 |
Registrovaná adresa: | 73961, 27192644, Frýdek-Místek, Třinec, Staré Město, Nad Tyrkou, 86, Nad Tyrkou 86, Staré Město, 73961 Třinec |
Začleněno na: | 13.10.2004 |
Předmět podnikání: |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. JIŘÍ BAZGIER | Aktivní | člen dozorčí rady | 24.06.2020 |
|
|||
Ing. Jiří Bazgier | Aktivní | člen dozorčí rady | 24.06.2020 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. JIŘÍ BAZGIER | Neaktivní od 24.06.2020 | jednatel | 01.11.2015 |
|
|||
Ing. Jiří Bazgier | Neaktivní od 24.06.2020 | jednatel | 01.11.2015 |
|
|||
Pavel Pilch | Neaktivní od 04.04.2013 | jednatel | 13.10.2004 |
|
|||
Ing. Jiří Bazgier | Neaktivní od 01.11.2015 | jednatel | 13.10.2004 |
|
|||
Pavel Pilch | Neaktivní od 04.04.2013 | jednatel | 13.10.2004 |
|
|||
Ing. Jiří Bazgier | Neaktivní od 01.11.2015 | jednatel | 13.10.2004 |
|
Registrační číslo TEVOS, a.s. je 26843196.
Registrační adresa TEVOS, a.s. je 73961, 27192644, Frýdek-Místek, Třinec, Staré Město, Nad Tyrkou, 86, Nad Tyrkou 86, Staré Město, 73961 Třinec.
TEVOS, a.s. byla založena 13.10.2004.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Ing. JIŘÍ BAZGIER, Ing. Jiří Bazgier.