Ing. KAREL KUPEC
|
Aktivní
|
jednatel |
23.02.2023 |
Adresa: |
14000, 21870250, Praha, Krč, Hudečkova, 1298, 2 |
|
Ing. KAREL KUPEC
|
Aktivní
|
jednatel |
23.02.2023 |
Adresa: |
14000, 21870250, Praha, Krč, Hudečkova, 1298, 2, Hudečkova 1298/2, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. JAROSLAV KNYPL
|
Aktivní
|
jednatel |
30.07.2015 |
Adresa: |
78701, 14265931, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Myslbekova, 837, 18 |
|
Ing. Jaroslav Knypl
|
Aktivní
|
jednatel |
30.07.2015 |
Adresa: |
78701, 14265931, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Myslbekova, 837, 18, Myslbekova 837/18, 78701 Šumperk |
|
Ing. Jaroslav Knypl
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
jednatel |
11.05.2005 |
Adresa: |
78701, 14265931, Šumperk, Myslbekova, 837/18 |
|
Ing. Jaroslav Knypl
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
jednatel |
11.05.2005 |
Adresa: |
78701, 14265931, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Myslbekova, 837, 18, Myslbekova 837/18, 78701 Šumperk |
|
Ing. Karel Kupec
|
Neaktivní
od 11.05.2005
|
jednatel |
27.10.2004 |
Adresa: |
78816, 8079463, Sobotín, 196 |
|
Ing. Karel Kupec
|
Neaktivní
od 11.05.2005
|
jednatel |
27.10.2004 |
Adresa: |
78816, 8079463, Šumperk, Sobotín, Sobotín, 196, č.p. 196, 78816 Sobotín |
|