Ing. RADOVAN PRCHLÍK
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
člen představenstva |
13.11.2015 |
Adresa: |
50003, 23867604, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Pelclova, 414, 6 |
|
ing. RADOVAN PRCHLÍK
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
člen představenstva |
13.11.2015 |
Adresa: |
50003, 23867604, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Pelclova, 414, 6, Pelclova 414/6, 50003 Hradec Králové |
|
Ing. Radovan Prchlík
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
člen představenstva |
24.07.2008 |
Adresa: |
50003, 23867604, Hradec Králové, Pelclova, 414/6 |
|
ing. RADOVAN PRCHLÍK
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
člen představenstva |
24.07.2008 |
Adresa: |
50003, 23867604, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Pelclova, 414, 6, Pelclova 414/6, 50003 Hradec Králové |
|
Ing. Petr Veselský
|
Neaktivní
od 24.07.2008
|
člen představenstva |
06.03.2006 |
Adresa: |
18100, 25096974, Praha 8, Vřesová, 675/3 |
|
Ing. Petr Veselský
|
Neaktivní
od 24.07.2008
|
člen představenstva |
06.03.2006 |
Adresa: |
18100, 25096974, Praha, Troja, Vřesová, 675, 3, Vřesová 675/3, Troja, 18100 Praha 8 |
|
ing. Jiří Drlík
|
Neaktivní
od 06.03.2006
|
člen představenstva |
07.12.2005 |
Adresa: |
79201, 2830868, Bruntál, Vrchlického, 1176/8 |
|
Ing. Jiří Drlík
|
Neaktivní
od 06.03.2006
|
člen představenstva |
07.12.2005 |
Adresa: |
79201, 2830868, Bruntál, Bruntál, Bruntál, Vrchlického, 1176, 8, Vrchlického 1176/8, 79201 Bruntál |
|
Ing. Petr Veselský
|
Neaktivní
od 07.12.2005
|
předseda představenstva |
05.04.2005 |
Adresa: |
18100, 25096974, Praha 8, Troja, Vřesová, 675/3 |
|
Ing. Petr Veselský
|
Neaktivní
od 07.12.2005
|
předseda představenstva |
05.04.2005 |
Adresa: |
18100, 25096974, Praha, Troja, Vřesová, 675, 3, Vřesová 675/3, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Petr Veselský
|
Neaktivní
od 05.04.2005
|
předseda představenstva |
19.01.2005 |
Adresa: |
27601, 11683562, Mělník, Studentská, 2581 |
|
Ing. Igor Pavlásek
|
Neaktivní
od 07.12.2005
|
člen představenstva |
19.01.2005 |
Adresa: |
79501, 14089432, Rýmařov, Větrná, 8 |
|
Ing. Alois Lakomý
|
Neaktivní
od 07.12.2005
|
člen představenstva |
19.01.2005 |
Adresa: |
79201, 2830671, Bruntál, Na Nábřeží, 5 |
|
ing. Petr Veselský
|
Neaktivní
od 05.04.2005
|
předseda představenstva |
19.01.2005 |
Adresa: |
27601, 11683562, Mělník, Mělník, Mělník, Studentská, 2581, Studentská 2581, 27601 Mělník |
|
Ing. Igor Pavlásek
|
Neaktivní
od 07.12.2005
|
člen představenstva |
19.01.2005 |
Adresa: |
79501, 14089432, Bruntál, Rýmařov, Rýmařov, Větrná, 905, 8, Větrná 905/8, 79501 Rýmařov |
|
Ing. Alois Lakomý
|
Neaktivní
od 07.12.2005
|
člen představenstva |
19.01.2005 |
Adresa: |
79201, 2830671, Bruntál, Bruntál, Bruntál, Na Nábřeží, 1156, 5, Na Nábřeží 1156/5, 79201 Bruntál |
|
Hana Kačenová
|
Neaktivní
od 19.01.2005
|
člen představenstva |
15.10.2004 |
Adresa: |
70800, Ostrava, Poruba, I. Sekaniny, 1806/3 |
|
Hana Kačenová
|
Neaktivní
od 19.01.2005
|
člen představenstva |
15.10.2004 |
Adresa: |
70800, 3301320, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Ivana Sekaniny, 1806, 3, Ivana Sekaniny 1806/3, Poruba, 70800 Ostrava |
|