JIŘÍ MAREK
|
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
27.04.2022 |
Adresa: |
77900, 23283661, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Klimeckého, 1011, 3 |
|
JIŘÍ MAREK
|
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
27.04.2022 |
Adresa: |
77900, 23283661, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Klimeckého, 1011, 3, Klimeckého 1011/3, Hodolany, 77900 Olomouc |
|
JIŘÍ MAREK
|
Neaktivní
od 27.04.2022
|
Předseda společenství vlastníků |
25.11.2016 |
Adresa: |
77900, 23283661, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Klimeckého, 1011, 3 |
|
JIŘÍ MAREK
|
Neaktivní
od 27.04.2022
|
Předseda společenství vlastníků |
25.11.2016 |
Adresa: |
77900, 23283661, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Klimeckého, 1011, 3, Klimeckého 1011/3, Hodolany, 77900 Olomouc |
|
Jiří Marek
|
Neaktivní
od 25.11.2016
|
pověřený vlastník |
16.12.2005 |
Adresa: |
77200, 23283661, Olomouc, Hodolany, Klimeckého, 1011/3 |
|
JIŘÍ MAREK
|
Neaktivní
od 25.11.2016
|
pověřený vlastník |
16.12.2005 |
Adresa: |
77900, 23283661, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Klimeckého, 1011, 3, Klimeckého 1011/3, Hodolany, 77900 Olomouc |
|
MUDr. Jana Fafejtová
|
Neaktivní
od 16.12.2005
|
pověřený vlastník |
15.12.2004 |
Adresa: |
23283661, Olomouc, Klimeckého, 3 |
|
MUDr. Jana Fafejtová
|
Neaktivní
od 16.12.2005
|
pověřený vlastník |
15.12.2004 |
Adresa: |
77900, 23283661, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Klimeckého, 1011, 3, Klimeckého 1011/3, Hodolany, 77900 Olomouc |
|