Blanka Štefková
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
pověřený člen družstva |
16.12.2010 |
Adresa: |
70030, 3269868, Ostrava, Zábřeh, Bogorodského, 1695, 2 |
|
Blanka Štefková
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
pověřený člen družstva |
16.12.2010 |
Adresa: |
70030, 3269868, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Bogorodského, 1695, 2, Bogorodského 1695/2, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Ing. Jan Kuba
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
předseda družstva |
04.08.2009 |
Adresa: |
73535, 5813239, Horní Suchá, Stavební, 1220/8 |
|
Ing. Jan Kuba
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
předseda družstva |
04.08.2009 |
Adresa: |
73535, 5813239, Karviná, Horní Suchá, Horní Suchá, Stavební, 1220, 8, Stavební 1220/8, 73535 Horní Suchá |
|
Martin Miklas
|
Neaktivní
od 04.08.2009
|
předseda družstva |
23.04.2008 |
Adresa: |
70030, 3269884, Ostrava, Zábřeh, Bogorodského, 1697/6 |
|
Blanka Štefková
|
Neaktivní
od 08.11.2010
|
pověřený člen družstva |
23.04.2008 |
Adresa: |
70030, 3269868, Ostrava, Zábřeh, Bogorodského, 1695/2 |
|
Martin Miklas
|
Neaktivní
od 04.08.2009
|
předseda družstva |
23.04.2008 |
Adresa: |
70030, 3269884, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Bogorodského, 1697, 6, Bogorodského 1697/6, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Blanka Štefková
|
Neaktivní
od 08.11.2010
|
pověřený člen družstva |
23.04.2008 |
Adresa: |
70030, 3269868, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Bogorodského, 1695, 2, Bogorodského 1695/2, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Michal Šimko
|
Neaktivní
od 23.04.2008
|
předseda družstva |
24.11.2004 |
Adresa: |
3269884, Ostrava, Zábřeh, Bogorodského, 1697/6 |
|
Anna Dorociaková
|
Neaktivní
od 23.04.2008
|
pověřený člen družstva |
24.11.2004 |
Adresa: |
3269868, Ostrava, Zábřeh, Bogorodského, 1695/2 |
|
Jiří Velešík
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
pověřený člen družstva |
24.11.2004 |
Adresa: |
3269876, Ostrava, Zábřeh, Bogorodského, 1696/4 |
|
Michal Šimko
|
Neaktivní
od 23.04.2008
|
předseda družstva |
24.11.2004 |
Adresa: |
70030, 3269884, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Bogorodského, 1697, 6, Bogorodského 1697/6, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Anna Dorociaková
|
Neaktivní
od 23.04.2008
|
pověřený člen družstva |
24.11.2004 |
Adresa: |
70030, 3269868, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Bogorodského, 1695, 2, Bogorodského 1695/2, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Jiří Velešík
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
pověřený člen družstva |
24.11.2004 |
Adresa: |
70030, 3269876, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Bogorodského, 1696, 4, Bogorodského 1696/4, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|