Ing. ZDENĚK VEČEŘA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
12.08.2024 |
Adresa: |
73532, 26209004, Karviná, Rychvald, Rychvald, Husitská, 1906, Husitská 1906, 73532 Rychvald |
|
Ing. PETR ŠTVERKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
19.01.2022 |
Adresa: |
70800, 3297225, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Moyzesova, 1387, 3 |
|
Ing. PETR ŠTVERKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
19.01.2022 |
Adresa: |
70800, 3297225, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Moyzesova, 1387, 3, Moyzesova 1387/3, Poruba, 70800 Ostrava |
|
ROMAN ROHEL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.05.2019 |
Adresa: |
73923, 20534515, Ostrava-město, Stará Ves nad Ondřejnicí, Stará Ves, K Pekárně, 638 |
|
ROMAN ROHEL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.05.2019 |
Adresa: |
73923, 20534515, Ostrava-město, Stará Ves nad Ondřejnicí, Stará Ves, K Pekárně, 638, K Pekárně 638, Stará Ves, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí |
|
Ing. ZDENĚK VEČEŘA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
26.02.2019 |
Adresa: |
73532, 26209004, Karviná, Rychvald, Rychvald, Husitská, 1906 |
|
Ing. PETR ŠTVERKA
|
Neaktivní
od 19.01.2022
|
člen představenstva |
27.09.2020 |
Adresa: |
70800, 3297225, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Moyzesova, 1387, 3 |
|
Ing. PETR ŠTVERKA
|
Neaktivní
od 19.01.2022
|
člen představenstva |
27.09.2020 |
Adresa: |
70800, 3297225, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Moyzesova, 1387, 3, Moyzesova 1387/3, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. ZDENĚK VEČEŘA
|
Neaktivní
od 12.08.2024
|
předseda představenstva |
26.02.2019 |
Adresa: |
73532, 26209004, Karviná, Rychvald, Rychvald, Husitská, 1906, Husitská 1906, 73532 Rychvald |
|
Ing. PETR ŠTVERKA
|
Neaktivní
od 27.09.2020
|
člen představenstva |
02.02.2017 |
Adresa: |
72526, 25780263, Ostrava-město, Ostrava, Krásné Pole, Okolnice, 707 |
|
Ing. PETR ŠTVERKA
|
Neaktivní
od 27.09.2020
|
člen představenstva |
02.02.2017 |
Adresa: |
72526, 25780263, Ostrava-město, Ostrava, Krásné Pole, Okolnice, 707, Okolnice 707, Krásné Pole, 72526 Ostrava |
|
Ing. JAROSLAV PACLT
|
Neaktivní
od 21.05.2019
|
člen představenstva |
14.04.2015 |
Adresa: |
72400, 3373380, Ostrava, Stará Bělá, Na Zámčiskách, 1062, 11 |
|
Ing. JAROSLAV PACLT
|
Neaktivní
od 21.05.2019
|
člen představenstva |
14.04.2015 |
Adresa: |
72400, 3373380, Ostrava-město, Ostrava, Stará Bělá, Na Zámčiskách, 1062, 11, Na Zámčiskách 1062/11, Stará Bělá, 72400 Ostrava |
|
Ing. ROMAN VANK
|
Neaktivní
od 01.06.2016
|
člen představenstva |
25.02.2015 |
Adresa: |
73924, 40359719, Frýdek-Místek, Krmelín, Krmelín, Luční, 688 |
|
Ing. ROMAN VANK
|
Neaktivní
od 01.06.2016
|
člen představenstva |
25.02.2015 |
Adresa: |
73924, 40359719, Frýdek-Místek, Krmelín, Krmelín, Luční, 688, Luční 688, 73924 Krmelín |
|
Ing. ROMAN VANK
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
člen představenstva |
27.03.2014 |
Adresa: |
70030, 3259129, Ostrava, Výškovice, Proskovická, 666, 69 |
|
Ing. ZDENĚK VEČEŘA
|
Neaktivní
od 26.02.2019
|
Předseda představenstva |
27.03.2014 |
Adresa: |
73532, 26209004, Rychvald, Rychvald, Husitská, 1906 |
|
Ing. ROMAN VANK
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
člen představenstva |
27.03.2014 |
Adresa: |
70030, 3259129, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Proskovická, 666, 69, Proskovická 666/69, Výškovice, 70030 Ostrava |
|
Ing. ZDENĚK VEČEŘA
|
Neaktivní
od 26.02.2019
|
Předseda představenstva |
27.03.2014 |
Adresa: |
73532, 26209004, Karviná, Rychvald, Rychvald, Husitská, 1906, Husitská 1906, 73532 Rychvald |
|
ZDENĚK VEČEŘA
|
Neaktivní
od 27.03.2014
|
předseda představenstva |
17.10.2013 |
Adresa: |
73532, 26209004, Rychvald, Rychvald, Husitská, 1906 |
|
ZDENĚK VEČEŘA
|
Neaktivní
od 27.03.2014
|
předseda představenstva |
17.10.2013 |
Adresa: |
73532, 26209004, Karviná, Rychvald, Rychvald, Husitská, 1906, Husitská 1906, 73532 Rychvald |
|
VÁCLAV DANĚK
|
Neaktivní
od 02.02.2017
|
člen představenstva |
01.02.2013 |
Adresa: |
72100, 3394247, Ostrava, Svinov, Evžena Rošického, 1082, 22 |
|
Václav Daněk
|
Neaktivní
od 02.02.2017
|
člen představenstva |
01.02.2013 |
Adresa: |
72100, 3394247, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Evžena Rošického, 1082, 22, Evžena Rošického 1082/22, Svinov, 72100 Ostrava |
|
Ing. Eva Motyčková
|
Neaktivní
od 17.09.2010
|
člen představenstva |
08.12.2008 |
Adresa: |
72525, Ostrava, Polanka, Čechova, 770/7 |
|
Ing. Eva Motyčková
|
Neaktivní
od 17.09.2010
|
člen představenstva |
08.12.2008 |
Adresa: |
72525, 3381099, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Čechova, 770, 7, Čechova 770/7, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava |
|
Ing. Tibor Ščavnický
|
Neaktivní
od 17.09.2010
|
místopředseda představenstva |
14.07.2008 |
Adresa: |
Žilina, Závodie, Kvačalová, 1167/31 |
|
Ing. Tibor Ščavnický
|
Neaktivní
od 17.09.2010
|
místopředseda představenstva |
14.07.2008 |
Adresa: |
1167/31, Žilina, Závodie, Kvačalová, Kvačalová 1167/31, Žilina - Závodie, Slovensko |
|
Ing. Zdeněk Večeřa
|
Neaktivní
od 17.10.2013
|
předseda představenstva |
03.04.2008 |
Adresa: |
73532, 26209004, Rychvald, Husitská, 1906 |
|
Ing. ZDENĚK VEČEŘA
|
Neaktivní
od 17.10.2013
|
předseda představenstva |
03.04.2008 |
Adresa: |
73532, 26209004, Karviná, Rychvald, Rychvald, Husitská, 1906, Husitská 1906, 73532 Rychvald |
|
Ing. Tibor Ščavnický
|
Neaktivní
od 14.07.2008
|
člen představenstva |
27.12.2006 |
Adresa: |
Žilina, Závodie, Kvačalová, 1167/31 |
|
Ing. Tibor Ščavnický
|
Neaktivní
od 14.07.2008
|
člen představenstva |
27.12.2006 |
Adresa: |
1167/31, Žilina, Závodie, Kvačalová, Kvačalová 1167/31, Žilina - Závodie, Slovensko |
|
Ing. Roman Vank
|
Neaktivní
od 03.04.2008
|
předseda představenstva |
22.09.2006 |
Adresa: |
72000, 3138429, Ostrava, Hrabová, Nešverova, 568/53 |
|
Ing. Tomáš Pastrňák
|
Neaktivní
od 08.12.2008
|
člen představenstva |
22.09.2006 |
Adresa: |
72100, 3392961, Ostrava, Svinov, V závětří, 941 |
|
Ing. Roman Vank
|
Neaktivní
od 03.04.2008
|
předseda představenstva |
22.09.2006 |
Adresa: |
72000, 3138429, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Nešverova, 568, 53, Nešverova 568/53, Hrabová, 72000 Ostrava |
|
Ing. TOMÁŠ PASTRŇÁK
|
Neaktivní
od 08.12.2008
|
člen představenstva |
22.09.2006 |
Adresa: |
72100, 3392961, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, V Závětří, 941, 1, V Závětří 941/1, Svinov, 72100 Ostrava |
|
Ing. Tomáš Kuča
|
Neaktivní
od 22.09.2006
|
člen představenstva |
28.11.2005 |
Adresa: |
73514, 16990421, Orlová, Lutyně, Masarykova třída, 837 |
|
Ing. Miroslav Svobodník
|
Neaktivní
od 14.07.2008
|
místopředseda představenstva |
28.11.2005 |
Adresa: |
70200, Ostrava, Město, Gen. Janouška, 2816/6 |
|
RNDr. Sven Havlíček
|
Neaktivní
od 08.12.2008
|
člen představenstva |
28.11.2005 |
Adresa: |
12000, 21753521, Praha 2, Chodská, 14/1419 |
|
Ing. Tomáš Kuča
|
Neaktivní
od 22.09.2006
|
člen představenstva |
28.11.2005 |
Adresa: |
73514, 16990421, Karviná, Orlová, Lutyně, Masarykova třída, 837, Masarykova třída 837, Lutyně, 73514 Orlová |
|
Ing. Miroslav Svobodník
|
Neaktivní
od 14.07.2008
|
místopředseda představenstva |
28.11.2005 |
Adresa: |
70200, 3197476, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Gen. Janouška, 2816, 6, Gen. Janouška 2816/6, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
RNDr. Sven Havlíček
|
Neaktivní
od 08.12.2008
|
člen představenstva |
28.11.2005 |
Adresa: |
12000, 21753521, Praha, Vinohrady, Chodská, 1419, 14, Chodská 1419/14, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Tomáš Kuča
|
Neaktivní
od 28.11.2005
|
místopředseda představenstva |
01.12.2004 |
Adresa: |
73514, 16990421, Orlová, Lutyně, Masarykova třída, 837 |
|
Ing. Tomáš Pastrňák
|
Neaktivní
od 22.09.2006
|
předseda představenstva |
01.12.2004 |
Adresa: |
3392961, Ostrava, Svinov, V závětří, 941 |
|
Ing. Tibor Ščavnický
|
Neaktivní
od 27.12.2006
|
člen představenstva |
01.12.2004 |
Adresa: |
Prievidza II. - Píly, J. Murgaša, 157/6 |
|
Ing. Tomáš Kuča
|
Neaktivní
od 28.11.2005
|
místopředseda představenstva |
01.12.2004 |
Adresa: |
73514, 16990421, Karviná, Orlová, Lutyně, Masarykova třída, 837, Masarykova třída 837, Lutyně, 73514 Orlová |
|
Ing. TOMÁŠ PASTRŇÁK
|
Neaktivní
od 22.09.2006
|
předseda představenstva |
01.12.2004 |
Adresa: |
72100, 3392961, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, V Závětří, 941, 1, V Závětří 941/1, Svinov, 72100 Ostrava |
|
Ing. Tibor Ščavnický
|
Neaktivní
od 27.12.2006
|
člen představenstva |
01.12.2004 |
Adresa: |
157/6, Prievidza II. - Píly, J. Murgaša, J. Murgaša 157/6, Prievidza II. - Píly, Slovensko |
|