Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | YANNICK a.s. |
ICO: | 26848449 |
Registrovaná adresa: | 74242, 8401471, Nový Jičín, Šenov u Nového Jičína, Šenov u Nového Jičína, Dukelská, 76, Dukelská 76, 74242 Šenov u Nového Jičína |
Začleněno na: | 08.12.2004 |
Předmět podnikání: |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. KLÁRA NOURIOVÁ | Aktivní | předseda dozorčí rady | 04.11.2020 |
|
|||
Ing. KLÁRA NOURIOVÁ | Aktivní | předseda dozorčí rady | 04.11.2020 |
|
|||
Ing. VĚRA JEŘÁBKOVÁ | Aktivní | člen dozorčí rady | 15.05.2017 |
|
|||
PhDr. OLGA KONVIČKOVÁ | Aktivní | člen dozorčí rady | 15.05.2017 |
|
|||
Ing. VĚRA JEŘÁBKOVÁ | Aktivní | člen dozorčí rady | 15.05.2017 |
|
|||
PhDr. OLGA KONVIČKOVÁ | Aktivní | člen dozorčí rady | 15.05.2017 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Vladimír Jeřábek | Neaktivní od 14.12.2006 | Jednatel | 10.02.2005 |
|
|||
Ing. Vladimír Jeřábek | Neaktivní od 14.12.2006 | Jednatel | 10.02.2005 |
|
|||
Marie Korchová | Neaktivní od 10.02.2005 | Jednatel | 08.12.2004 |
|
|||
Marie Korchová | Neaktivní od 10.02.2005 | Jednatel | 08.12.2004 |
|
Registrační číslo YANNICK a.s. je 26848449.
Registrační adresa YANNICK a.s. je 74242, 8401471, Nový Jičín, Šenov u Nového Jičína, Šenov u Nového Jičína, Dukelská, 76, Dukelská 76, 74242 Šenov u Nového Jičína.
YANNICK a.s. byla založena 08.12.2004.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Ing. KLÁRA NOURIOVÁ, Ing. KLÁRA NOURIOVÁ, Ing. VĚRA JEŘÁBKOVÁ, PhDr. OLGA KONVIČKOVÁ, Ing. VĚRA JEŘÁBKOVÁ, PhDr. OLGA KONVIČKOVÁ.