SYLVA POLEDNOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
15.08.2015 |
Adresa: |
74787, 4355741, Budišov nad Budišovkou, Budišov nad Budišovkou, Na Sídlišti, 691 |
|
PAVEL BAČKOVSKÝ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
15.08.2015 |
Adresa: |
74787, 4355741, Budišov nad Budišovkou, Budišov nad Budišovkou, Na Sídlišti, 691 |
|
ZDEŇKA SVENTKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.08.2015 |
Adresa: |
74787, 4355741, Budišov nad Budišovkou, Budišov nad Budišovkou, Na Sídlišti, 691 |
|
SYLVA POLEDNOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
15.08.2015 |
Adresa: |
74787, 4355741, Opava, Budišov nad Budišovkou, Budišov nad Budišovkou, Na Sídlišti, 691, Na Sídlišti 691, 74787 Budišov nad Budišovkou |
|
PAVEL BAČKOVSKÝ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
15.08.2015 |
Adresa: |
74787, 4355741, Opava, Budišov nad Budišovkou, Budišov nad Budišovkou, Na Sídlišti, 691, Na Sídlišti 691, 74787 Budišov nad Budišovkou |
|
ZDEŇKA SVENTKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.08.2015 |
Adresa: |
74787, 4355741, Opava, Budišov nad Budišovkou, Budišov nad Budišovkou, Na Sídlišti, 691, Na Sídlišti 691, 74787 Budišov nad Budišovkou |
|
Františka Navrátilová
|
Neaktivní
od 15.08.2015
|
člen výboru |
09.03.2010 |
Adresa: |
74787, 4355741, Budišov nad Budišovkou, Na Sídlišti, 691 |
|
Františka Navrátilová
|
Neaktivní
od 15.08.2015
|
člen výboru |
09.03.2010 |
Adresa: |
74787, 4355741, Opava, Budišov nad Budišovkou, Budišov nad Budišovkou, Na Sídlišti, 691, Na Sídlišti 691, 74787 Budišov nad Budišovkou |
|
Sylva Polednová
|
Neaktivní
od 15.08.2015
|
předseda výboru |
16.02.2010 |
Adresa: |
74787, 4355741, Budišov nad Budišovkou, Na Sídlišti, 691 |
|
SYLVA POLEDNOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2015
|
předseda výboru |
16.02.2010 |
Adresa: |
74787, 4355741, Opava, Budišov nad Budišovkou, Budišov nad Budišovkou, Na Sídlišti, 691, Na Sídlišti 691, 74787 Budišov nad Budišovkou |
|
Sylvie Polednová
|
Neaktivní
od 16.02.2010
|
předseda výboru |
31.12.2009 |
Adresa: |
74787, 4355741, Budišov nad Budišovkou, Na Sídlišti, 691 |
|
František Navrátilová
|
Neaktivní
od 09.03.2010
|
člen výboru |
31.12.2009 |
Adresa: |
74787, 4355741, Budišov nad Budišovkou, Na Sídlišti, 691 |
|
Leona Votočková
|
Neaktivní
od 15.08.2015
|
místopředseda výboru |
31.12.2009 |
Adresa: |
74787, 4355741, Budišov nad Budišovkou, Na Sídlišti, 691 |
|
Sylvie Polednová
|
Neaktivní
od 16.02.2010
|
předseda výboru |
31.12.2009 |
Adresa: |
74787, 4355741, Opava, Budišov nad Budišovkou, Budišov nad Budišovkou, Na Sídlišti, 691, Na Sídlišti 691, 74787 Budišov nad Budišovkou |
|
František Navrátilová
|
Neaktivní
od 09.03.2010
|
člen výboru |
31.12.2009 |
Adresa: |
74787, 4355741, Opava, Budišov nad Budišovkou, Budišov nad Budišovkou, Na Sídlišti, 691, Na Sídlišti 691, 74787 Budišov nad Budišovkou |
|
Leona Votočková
|
Neaktivní
od 15.08.2015
|
místopředseda výboru |
31.12.2009 |
Adresa: |
74787, 4355741, Opava, Budišov nad Budišovkou, Budišov nad Budišovkou, Na Sídlišti, 691, Na Sídlišti 691, 74787 Budišov nad Budišovkou |
|
Leona Votočková
|
Neaktivní
od 31.12.2009
|
předseda výboru |
30.12.2004 |
Adresa: |
74787, 1, Budišov n. Budišovkou, Na Sídlišti, 691 |
|
Zdeňka Sventková
|
Neaktivní
od 31.12.2009
|
místopředseda výboru |
30.12.2004 |
Adresa: |
74787, 1, Budišov n. Budišovkou, Na Sídlišti, 691 |
|
Antonín Vymětalík
|
Neaktivní
od 31.12.2009
|
člen výboru |
30.12.2004 |
Adresa: |
74787, 1, Budišov n. Budišovkou, Na Sídlišti, 691 |
|
Leona Votočková
|
Neaktivní
od 31.12.2009
|
předseda výboru |
30.12.2004 |
Adresa: |
74787, 4355741, Opava, Budišov nad Budišovkou, Budišov nad Budišovkou, Na Sídlišti, 691, Na Sídlišti 691, 74787 Budišov nad Budišovkou |
|
ZDEŇKA SVENTKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.12.2009
|
místopředseda výboru |
30.12.2004 |
Adresa: |
74787, 4355741, Opava, Budišov nad Budišovkou, Budišov nad Budišovkou, Na Sídlišti, 691, Na Sídlišti 691, 74787 Budišov nad Budišovkou |
|
Antonín Vymětalík
|
Neaktivní
od 31.12.2009
|
člen výboru |
30.12.2004 |
Adresa: |
74787, 4355741, Opava, Budišov nad Budišovkou, Budišov nad Budišovkou, Na Sídlišti, 691, Na Sídlišti 691, 74787 Budišov nad Budišovkou |
|