YURI NIKOLAEV
|
Neaktivní
od 22.02.2023
|
jednatel |
28.11.2013 |
Adresa: |
Plovdiv, Ilarion Makariopolski 8/2 |
|
YURI NIKOLAEV
|
Neaktivní
od 22.02.2023
|
jednatel |
28.11.2013 |
Adresa: |
Plovdiv, Ilarion Makariopolski 8/2, Ilarion Makariopolski 8/2, Plovdiv, Bulharsko |
|
PETR DUBOVSKÝ
|
Neaktivní
od 28.11.2013
|
jednatel |
25.08.2013 |
Adresa: |
68771, 4653297, Bojkovice, Bojkovice, Nad Zahradami, 899 |
|
PETR DUBOVSKÝ
|
Neaktivní
od 28.11.2013
|
jednatel |
25.08.2013 |
Adresa: |
68771, 4653297, Uherské Hradiště, Bojkovice, Bojkovice, Nad Zahradami, 899, Nad Zahradami 899, 68771 Bojkovice |
|
Petr Dubovský
|
Neaktivní
od 25.08.2013
|
jednatel |
15.02.2006 |
Adresa: |
68771, 4653297, Bojkovice, Nad Zahradami, 899 |
|
PETR DUBOVSKÝ
|
Neaktivní
od 25.08.2013
|
jednatel |
15.02.2006 |
Adresa: |
68771, 4653297, Uherské Hradiště, Bojkovice, Bojkovice, Nad Zahradami, 899, Nad Zahradami 899, 68771 Bojkovice |
|
Petr Wilczynski
|
Neaktivní
od 15.02.2006
|
jednatel |
07.10.2005 |
Adresa: |
70200, 3196020, Ostrava, Moravská Ostrava, Pelclova, 2669/4 |
|
Petr Wilczynski
|
Neaktivní
od 15.02.2006
|
jednatel |
07.10.2005 |
Adresa: |
70200, 3196020, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Pelclova, 2669, 4, Pelclova 2669/4, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Lenka Sittová
|
Neaktivní
od 07.10.2005
|
jednatel |
29.12.2004 |
Adresa: |
70030, Ostrava-Jih, Dubina, Antonína Poledníka, 2/4 |
|
Lenka Sittová
|
Neaktivní
od 07.10.2005
|
jednatel |
29.12.2004 |
Adresa: |
70030, 3236153, Ostrava-město, Ostrava, Dubina, Antonína Poledníka, 2, 4, Antonína Poledníka 2/4, Dubina, 70030 Ostrava |
|