BOHDAN KAPITAN
|
Aktivní
|
jednatel |
13.08.2024 |
Adresa: |
70030, 3236552, Ostrava-město, Ostrava, Dubina, Jana Maluchy, 42, 8, Jana Maluchy 42/8, Dubina, 70030 Ostrava |
|
PATRIK CELNER
|
Aktivní
|
jednatel |
04.08.2014 |
Adresa: |
73532, 25826808, Rychvald, Rychvald, Vléčná, 1890 |
|
PATRIK CELNER
|
Neaktivní
od 13.08.2024
|
jednatel |
04.08.2014 |
Adresa: |
73532, 25826808, Karviná, Rychvald, Rychvald, Vléčná, 1890, Vléčná 1890, 73532 Rychvald |
|
PATRIK CELNER
|
Neaktivní
od 04.08.2014
|
jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
73532, 25826808, Rychvald, Rychvald, Vléčná, 1890 |
|
PATRIK CELNER
|
Neaktivní
od 04.08.2014
|
jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
73532, 25826808, Karviná, Rychvald, Rychvald, Vléčná, 1890, Vléčná 1890, 73532 Rychvald |
|
Patrik Celner
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
jednatel |
22.11.2011 |
Adresa: |
73532, 25826808, Rychvald, Vléčná, 1890 |
|
PATRIK CELNER
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
jednatel |
22.11.2011 |
Adresa: |
73532, 25826808, Karviná, Rychvald, Rychvald, Vléčná, 1890, Vléčná 1890, 73532 Rychvald |
|
Šárka Celnerová
|
Neaktivní
od 22.11.2011
|
jednatel |
27.12.2004 |
Adresa: |
73532, 25826808, Rychvald, Vléčná, 1890 |
|
ŠÁRKA CELNEROVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2011
|
jednatel |
27.12.2004 |
Adresa: |
73532, 25826808, Karviná, Rychvald, Rychvald, Vléčná, 1890, Vléčná 1890, 73532 Rychvald |
|