DALIBOR MACÁK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
18.08.2020 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 961, 4 |
|
PETRA NOVOBILSKÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.08.2020 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 961, 4 |
|
DALIBOR MACÁK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
18.08.2020 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 961, 4, Liptovská 961/4, Kylešovice, 74706 Opava |
|
PETRA NOVOBILSKÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.08.2020 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 961, 4, Liptovská 961/4, Kylešovice, 74706 Opava |
|
JIŘÍ KOHOUTEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
26.01.2017 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 961, 4 |
|
JIŘÍ KOHOUTEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
26.01.2017 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 961, 4, Liptovská 961/4, Kylešovice, 74706 Opava |
|
RADMILA NEPOŽITKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2020
|
místopředseda výboru |
28.05.2020 |
Adresa: |
78346, 16181166, Olomouc, Luběnice, Luběnice, 93 |
|
RADMILA NEPOŽITKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2020
|
místopředseda výboru |
28.05.2020 |
Adresa: |
78346, 16181166, Olomouc, Luběnice, Luběnice, 93, č.p. 93, 78346 Luběnice |
|
RADMILA NEPOŽITKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.05.2020
|
místopředseda výboru |
26.01.2017 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 961, 4 |
|
DALIBOR MACÁK
|
Neaktivní
od 18.08.2020
|
člen výboru |
26.01.2017 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 961, 4 |
|
RADMILA NEPOŽITKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.05.2020
|
místopředseda výboru |
26.01.2017 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 961, 4, Liptovská 961/4, Kylešovice, 74706 Opava |
|
DALIBOR MACÁK
|
Neaktivní
od 18.08.2020
|
člen výboru |
26.01.2017 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 961, 4, Liptovská 961/4, Kylešovice, 74706 Opava |
|
JIŘÍ KOHOUTEK
|
Neaktivní
od 26.01.2017
|
předseda výboru |
12.11.2015 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Kylešovice, Liptovská, 961, 4 |
|
RADMILA NEPOŽITKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.01.2017
|
místopředseda výboru |
12.11.2015 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Kylešovice, Liptovská, 961, 4 |
|
DALIBOR MACÁK
|
Neaktivní
od 26.01.2017
|
člen výboru |
12.11.2015 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Kylešovice, Liptovská, 961, 4 |
|
JIŘÍ KOHOUTEK
|
Neaktivní
od 26.01.2017
|
předseda výboru |
12.11.2015 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 961, 4, Liptovská 961/4, Kylešovice, 74706 Opava |
|
RADMILA NEPOŽITKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.01.2017
|
místopředseda výboru |
12.11.2015 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 961, 4, Liptovská 961/4, Kylešovice, 74706 Opava |
|
DALIBOR MACÁK
|
Neaktivní
od 26.01.2017
|
člen výboru |
12.11.2015 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 961, 4, Liptovská 961/4, Kylešovice, 74706 Opava |
|
Radmila Nepožitková
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
místopředseda výboru |
03.10.2012 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Liptovská, 961/4 |
|
DALIBOR MACÁK
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
člen výboru |
03.10.2012 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Kylešovice, Liptovská, 961, 4 |
|
RADMILA NEPOŽITKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
místopředseda výboru |
03.10.2012 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 961, 4, Liptovská 961/4, Kylešovice, 74706 Opava |
|
DALIBOR MACÁK
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
člen výboru |
03.10.2012 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 961, 4, Liptovská 961/4, Kylešovice, 74706 Opava |
|
Roman Molenda
|
Neaktivní
od 03.10.2012
|
místopředseda výboru |
01.03.2005 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Liptovská, 961/4 |
|
Radmila Nepožitková
|
Neaktivní
od 03.10.2012
|
člen výboru |
01.03.2005 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Liptovská, 961/4 |
|
Tomáš Vrána
|
Neaktivní
od 03.10.2012
|
člen výboru |
01.03.2005 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Liptovská, 961/4 |
|
Pavlína Kubánková
|
Neaktivní
od 03.10.2012
|
člen výboru |
01.03.2005 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Liptovská, 961/4 |
|
Jiří Kohoutek
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
předseda výboru |
01.03.2005 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Liptovská, 961/4 |
|
Roman Molenda
|
Neaktivní
od 03.10.2012
|
místopředseda výboru |
01.03.2005 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 961, 4, Liptovská 961/4, Kylešovice, 74706 Opava |
|
RADMILA NEPOŽITKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.10.2012
|
člen výboru |
01.03.2005 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 961, 4, Liptovská 961/4, Kylešovice, 74706 Opava |
|
Tomáš Vrána
|
Neaktivní
od 03.10.2012
|
člen výboru |
01.03.2005 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 961, 4, Liptovská 961/4, Kylešovice, 74706 Opava |
|
Pavlína Kubánková
|
Neaktivní
od 03.10.2012
|
člen výboru |
01.03.2005 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 961, 4, Liptovská 961/4, Kylešovice, 74706 Opava |
|
JIŘÍ KOHOUTEK
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
předseda výboru |
01.03.2005 |
Adresa: |
74706, 4501861, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 961, 4, Liptovská 961/4, Kylešovice, 74706 Opava |
|