PAVEL HOUZAR
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.10.2021 |
Adresa: |
75663, 17162068, Vsetín, Krhová, Krhová, Pod Kameněm, 420 |
|
PAVEL HOUZAR
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.10.2021 |
Adresa: |
75663, 17162068, Vsetín, Krhová, Krhová, Pod Kameněm, 420, Pod Kameněm 420, 75663 Krhová |
|
DANUŠE HOUZAROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.08.2014 |
Adresa: |
75663, 17162068, Krhová, Krhová, Pod Kameněm, 420 |
|
DANUŠE HOUZAROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.08.2014 |
Adresa: |
75663, 17162068, Vsetín, Krhová, Krhová, Pod Kameněm, 420, Pod Kameněm 420, 75663 Krhová |
|
PAVEL HOUZAR
|
Neaktivní
od 15.10.2021
|
Jednatel |
05.08.2014 |
Adresa: |
75663, 17159202, Krhová, Krhová, Kulíšek, 108 |
|
PAVEL HOUZAR
|
Neaktivní
od 15.10.2021
|
Jednatel |
05.08.2014 |
Adresa: |
75663, 17159202, Vsetín, Krhová, Krhová, Kulíšek, 108, Kulíšek 108, 75663 Krhová |
|
PAVEL HOUZAR
|
Neaktivní
od 05.08.2014
|
jednatel |
19.11.2013 |
Adresa: |
75663, 17159202, Krhová, Krhová, Kulíšek, 108 |
|
DANUŠE HOUZAROVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2014
|
jednatel |
19.11.2013 |
Adresa: |
75663, 17162068, Krhová, Krhová, Pod Kameněm, 420 |
|
PAVEL HOUZAR
|
Neaktivní
od 05.08.2014
|
jednatel |
19.11.2013 |
Adresa: |
75663, 17159202, Vsetín, Krhová, Krhová, Kulíšek, 108, Kulíšek 108, 75663 Krhová |
|
DANUŠE HOUZAROVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2014
|
jednatel |
19.11.2013 |
Adresa: |
75663, 17162068, Vsetín, Krhová, Krhová, Pod Kameněm, 420, Pod Kameněm 420, 75663 Krhová |
|
Pavel Houzar
|
Neaktivní
od 19.11.2013
|
jednatel |
01.04.2005 |
Adresa: |
17159202, Valašské Meziříčí, Krhová, 108 |
|
Danuše Houzarová
|
Neaktivní
od 19.11.2013
|
jednatel |
01.04.2005 |
Adresa: |
17162068, Valašské Meziříčí, Krhová, 420 |
|
DANUŠE HOUZAROVÁ
|
Neaktivní
od 19.11.2013
|
jednatel |
01.04.2005 |
Adresa: |
75663, 17162068, Vsetín, Krhová, Krhová, Pod Kameněm, 420, Pod Kameněm 420, 75663 Krhová |
|
PAVEL HOUZAR
|
Neaktivní
od 19.11.2013
|
jednatel |
01.04.2005 |
Adresa: |
75663, 17159202, Vsetín, Krhová, Krhová, Kulíšek, 108, Kulíšek 108, 75663 Krhová |
|