MAREK PILCH
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.11.2016 |
Adresa: |
73701, 5763053, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Štefánikova, 124, 20 |
|
JOSEF NOWAK
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.11.2016 |
Adresa: |
73701, 5763053, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Štefánikova, 124, 20 |
|
MIROSLAV SLUŠTÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.11.2016 |
Adresa: |
73701, 5763053, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Štefánikova, 124, 20 |
|
MAREK PILCH
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.11.2016 |
Adresa: |
73701, 5763053, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Štefánikova, 124, 20, Štefánikova 124/20, 73701 Český Těšín |
|
JOSEF NOWAK
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.11.2016 |
Adresa: |
73701, 5763053, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Štefánikova, 124, 20, Štefánikova 124/20, 73701 Český Těšín |
|
MIROSLAV SLUŠTÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.11.2016 |
Adresa: |
73701, 5763053, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Štefánikova, 124, 20, Štefánikova 124/20, 73701 Český Těšín |
|
MAREK PILCH
|
Neaktivní
od 05.11.2016
|
předseda výboru |
14.10.2016 |
Adresa: |
73701, 5763053, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Štefánikova, 124, 20 |
|
JOSEF NOWAK
|
Neaktivní
od 05.11.2016
|
místopředseda výboru |
14.10.2016 |
Adresa: |
73701, 5763053, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Štefánikova, 124, 20 |
|
MIROSLAV SLUŠTÍK
|
Neaktivní
od 05.11.2016
|
člen výboru |
14.10.2016 |
Adresa: |
73701, 5763053, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Štefánikova, 124, 20 |
|
MAREK PILCH
|
Neaktivní
od 05.11.2016
|
předseda výboru |
14.10.2016 |
Adresa: |
73701, 5763053, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Štefánikova, 124, 20, Štefánikova 124/20, 73701 Český Těšín |
|
JOSEF NOWAK
|
Neaktivní
od 05.11.2016
|
místopředseda výboru |
14.10.2016 |
Adresa: |
73701, 5763053, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Štefánikova, 124, 20, Štefánikova 124/20, 73701 Český Těšín |
|
MIROSLAV SLUŠTÍK
|
Neaktivní
od 05.11.2016
|
člen výboru |
14.10.2016 |
Adresa: |
73701, 5763053, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Štefánikova, 124, 20, Štefánikova 124/20, 73701 Český Těšín |
|
Marek Pilch
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
předseda výboru |
07.04.2007 |
Adresa: |
73701, 5763053, Český Těšín, Štefánikova, 124/20 |
|
Josef Nowak
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
místopředseda výboru |
07.04.2007 |
Adresa: |
73701, 5763053, Český Těšín, Štefánikova, 124/20 |
|
Miroslav Sluštík
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
člen výboru |
07.04.2007 |
Adresa: |
73701, 5763053, Český Těšín, Štefánikova, 124/20 |
|
MAREK PILCH
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
předseda výboru |
07.04.2007 |
Adresa: |
73701, 5763053, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Štefánikova, 124, 20, Štefánikova 124/20, 73701 Český Těšín |
|
JOSEF NOWAK
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
místopředseda výboru |
07.04.2007 |
Adresa: |
73701, 5763053, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Štefánikova, 124, 20, Štefánikova 124/20, 73701 Český Těšín |
|
MIROSLAV SLUŠTÍK
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
člen výboru |
07.04.2007 |
Adresa: |
73701, 5763053, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Štefánikova, 124, 20, Štefánikova 124/20, 73701 Český Těšín |
|
Miroslav Sluštík
|
Neaktivní
od 07.04.2007
|
předseda výboru |
28.04.2005 |
Adresa: |
73922, 15356736, Soběšovice, čp. 113 |
|
Marek Pilch
|
Neaktivní
od 07.04.2007
|
místopředseda výboru |
28.04.2005 |
Adresa: |
73701, 5763053, Český Těšín, Štefánikova, 124/20 |
|
Ladislav Hess
|
Neaktivní
od 07.04.2007
|
člen výboru |
28.04.2005 |
Adresa: |
73701, 5763053, Český Těšín, Štefánikova, 124/20 |
|
Miroslav Sluštík
|
Neaktivní
od 07.04.2007
|
předseda výboru |
28.04.2005 |
Adresa: |
73938, 15356736, Frýdek-Místek, Soběšovice, Soběšovice, 113, č.p. 113, 73938 Soběšovice |
|
MAREK PILCH
|
Neaktivní
od 07.04.2007
|
místopředseda výboru |
28.04.2005 |
Adresa: |
73701, 5763053, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Štefánikova, 124, 20, Štefánikova 124/20, 73701 Český Těšín |
|
Ladislav Hess
|
Neaktivní
od 07.04.2007
|
člen výboru |
28.04.2005 |
Adresa: |
73701, 5763053, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Štefánikova, 124, 20, Štefánikova 124/20, 73701 Český Těšín |
|