LADISLAV HORSKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.03.2024 |
Adresa: |
Levice, Školská 3091/10, 93401, Školská 3091/10, 93401 Levice, Slovensko |
|
LADISLAV HORSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.03.2024 |
Adresa: |
Levice, Tatranská 5204/2, 93401, Tatranská 5204/2, 93401 Levice, Slovensko |
|
LADISLAV HORSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.12.2015 |
Adresa: |
Levice, Ul.M.R.Štefánika 466/43 |
|
LADISLAV HORSKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.06.2014 |
Adresa: |
93526, 101, Starý Tekov, Štefánikova, 88, 12 |
|
LADISLAV HORSKÝ
|
Neaktivní
od 21.03.2024
|
jednatel |
19.12.2015 |
Adresa: |
Levice, Ul.M.R.Štefánika 466/43, Ul.M.R.Štefánika 466/43, Levice, Slovensko |
|
LADISLAV HORSKÝ
|
Neaktivní
od 21.03.2024
|
Jednatel |
19.06.2014 |
Adresa: |
Starý Tekov, Štefánikova, 93526, 12, Štefánikova 88/12, 93526 Starý Tekov, Slovensko |
|
LADISLAV HORSKÝ
|
Neaktivní
od 19.06.2014
|
jednatel |
17.01.2012 |
Adresa: |
93526, 101, Starý Tekov, Štefánikova, 88, 12 |
|
LADISLAV HORSKÝ
|
Neaktivní
od 19.06.2014
|
jednatel |
17.01.2012 |
Adresa: |
Starý Tekov, Štefánikova, 93526, 12, Štefánikova 88/12, 93526 Starý Tekov, Slovensko |
|
Ladislav Horský
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
20.04.2005 |
Adresa: |
93401, 101, Levice, Ku Bratke, 44 |
|
Ladislav Horský
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
20.04.2005 |
Adresa: |
44, Levice, Ku Bratke, 93401, Ku Bratke 44, 93401 Levice, Slovensko |
|