Ing. Vladimír Diviš
|
Neaktivní
od 01.01.2011
|
jednatel |
17.07.2008 |
Adresa: |
78901, 26711443, Rovensko, 13 |
|
Ing. VLADIMÍR DIVIŠ
|
Neaktivní
od 01.01.2011
|
jednatel |
17.07.2008 |
Adresa: |
78901, 26711443, Šumperk, Rovensko, Rovensko, 13, č.p. 13, 78901 Rovensko |
|
Ing. Jiří Milek
|
Neaktivní
od 01.01.2011
|
jednatel |
24.07.2006 |
Adresa: |
78973, 7998716, Klopina, 131 |
|
Ing. JIŘÍ MILEK
|
Neaktivní
od 01.01.2011
|
jednatel |
24.07.2006 |
Adresa: |
78973, 7998716, Šumperk, Klopina, Klopina, 131, č.p. 131, 78973 Klopina |
|
Ing. Vladimír Diviš
|
Neaktivní
od 17.07.2008
|
jednatel |
03.05.2005 |
Adresa: |
78901, 8073309, Rovensko, 29 |
|
Ing. Jan Krůza
|
Neaktivní
od 01.01.2011
|
jednatel |
03.05.2005 |
Adresa: |
78985, 8132844, Mohelnice, Dolní Krčmy, 12 |
|
Ing. Miloslav Diviš
|
Neaktivní
od 01.01.2011
|
jednatel |
03.05.2005 |
Adresa: |
78804, 7984588, Hrabišín, 188 |
|
Ing. Vladimír Diviš
|
Neaktivní
od 17.07.2008
|
jednatel |
03.05.2005 |
Adresa: |
78901, 8073309, Šumperk, Rovensko, Rovensko, 29, č.p. 29, 78901 Rovensko |
|
Ing. Jan Krůza
|
Neaktivní
od 01.01.2011
|
jednatel |
03.05.2005 |
Adresa: |
78985, 8132844, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Dolní Krčmy, 1064, 12, Dolní Krčmy 1064/12, 78985 Mohelnice |
|
Ing. Miloslav Diviš
|
Neaktivní
od 01.01.2011
|
jednatel |
03.05.2005 |
Adresa: |
78804, 7984588, Šumperk, Hrabišín, Hrabišín, 188, č.p. 188, 78804 Hrabišín |
|