JAN ŠRÁMEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
22.12.2021 |
Adresa: |
70200, 3191613, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Republiky, 2107, 3 |
|
JAN ŠRÁMEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
22.12.2021 |
Adresa: |
70200, 3191613, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Republiky, 2107, 3, náměstí Republiky 2107/3, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. JIŘÍ RYKALA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
20.09.2016 |
Adresa: |
70200, 3197590, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Lechowiczova, 2828, 9 |
|
VLADIMÍR MEJZLÍK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
20.09.2016 |
Adresa: |
70200, 3197590, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Lechowiczova, 2828, 9 |
|
Ing. JIŘÍ RYKALA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
20.09.2016 |
Adresa: |
70200, 3197590, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Lechowiczova, 2828, 9, Lechowiczova 2828/9, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
VLADIMÍR MEJZLÍK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
20.09.2016 |
Adresa: |
70200, 3197590, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Lechowiczova, 2828, 9, Lechowiczova 2828/9, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
JAN ŠRÁMEK
|
Neaktivní
od 22.12.2021
|
člen výboru |
20.09.2016 |
Adresa: |
70200, 3197590, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Lechowiczova, 2828, 9 |
|
JAN ŠRÁMEK
|
Neaktivní
od 22.12.2021
|
člen výboru |
20.09.2016 |
Adresa: |
70200, 3197590, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Lechowiczova, 2828, 9, Lechowiczova 2828/9, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Jan Šrámek
|
Neaktivní
od 20.09.2016
|
člen výboru |
27.02.2007 |
Adresa: |
70200, 3197590, Ostrava, Moravská Ostrava, Lechowiczova, 2828/9 |
|
JAN ŠRÁMEK
|
Neaktivní
od 20.09.2016
|
člen výboru |
27.02.2007 |
Adresa: |
70200, 3197590, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Lechowiczova, 2828, 9, Lechowiczova 2828/9, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Jiří Kratochvíla
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
člen výboru |
07.06.2005 |
Adresa: |
70200, 3197590, Ostrava, Moravská Ostrava, Lechowiczova, 2828/9 |
|
Anna Pardubická
|
Neaktivní
od 29.01.2008
|
člen výboru |
07.06.2005 |
Adresa: |
70200, 3198103, Ostrava, Moravská Ostrava, Josefa Brabce, 2879/5 |
|
Ing. Jiří Rykala
|
Neaktivní
od 20.09.2016
|
předseda výboru |
07.06.2005 |
Adresa: |
70200, 3197590, Ostrava, Moravská Ostrava, Lechowiczova, 2828/9 |
|
Vladimír Mejzlík
|
Neaktivní
od 20.09.2016
|
místopředseda výboru |
07.06.2005 |
Adresa: |
70200, 3197590, Ostrava, Moravská Ostrava, Lechowiczova, 2828/9 |
|
Jiří Kratochvíla
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
člen výboru |
07.06.2005 |
Adresa: |
70200, 3197590, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Lechowiczova, 2828, 9, Lechowiczova 2828/9, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Anna Pardubická
|
Neaktivní
od 29.01.2008
|
člen výboru |
07.06.2005 |
Adresa: |
70200, 3198103, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Josefa Brabce, 2879, 5, Josefa Brabce 2879/5, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. JIŘÍ RYKALA
|
Neaktivní
od 20.09.2016
|
předseda výboru |
07.06.2005 |
Adresa: |
70200, 3197590, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Lechowiczova, 2828, 9, Lechowiczova 2828/9, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
VLADIMÍR MEJZLÍK
|
Neaktivní
od 20.09.2016
|
místopředseda výboru |
07.06.2005 |
Adresa: |
70200, 3197590, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Lechowiczova, 2828, 9, Lechowiczova 2828/9, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|