MARTIN KAPLAN
|
Neaktivní
od 23.04.2020
|
jednatel |
02.07.2016 |
Adresa: |
70800, 3297951, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Maďarská, 1460, 5 |
|
MARTIN KAPLAN
|
Neaktivní
od 23.04.2020
|
jednatel |
02.07.2016 |
Adresa: |
70800, 3297951, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Maďarská, 1460, 5, Maďarská 1460/5, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Martin Kaplan
|
Neaktivní
od 02.07.2016
|
jednatel |
23.05.2011 |
Adresa: |
70800, 3287726, Ostrava, Poruba, Budovatelská, 450, 9 |
|
Martin Kaplan
|
Neaktivní
od 02.07.2016
|
jednatel |
23.05.2011 |
Adresa: |
70800, 3287726, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Budovatelská, 450, 9, Budovatelská 450/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|
František Kontrík
|
Neaktivní
od 23.05.2011
|
jednatel |
18.04.2011 |
Adresa: |
73401, 24261017, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 480, 6 |
|
FRANTIŠEK KONTRÍK
|
Neaktivní
od 23.05.2011
|
jednatel |
18.04.2011 |
Adresa: |
73401, 24261017, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 480, 6, Kosmonautů 480/6, Ráj, 73401 Karviná |
|
Ing. Pavel Váňa
|
Neaktivní
od 18.04.2011
|
Jednatel |
12.05.2005 |
Adresa: |
70300, 3329615, Ostrava, Vítkovice, U Cementárny, 1287/1 |
|
Ing. Pavel Váňa
|
Neaktivní
od 18.04.2011
|
Jednatel |
12.05.2005 |
Adresa: |
70300, 3329615, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, U Cementárny, 1287, 1, U Cementárny 1287/1, Vítkovice, 70300 Ostrava |
|