BARBORA PAVLÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.09.2015 |
Adresa: |
76005, 25445073, Zlín, Zlín, Podlesí IV, 5376 |
|
BARBORA PAVLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.11.2023
|
jednatel |
10.09.2015 |
Adresa: |
76005, 25445073, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí IV, 5376, Podlesí IV 5376, 76005 Zlín |
|
BARBORA PAVLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2015
|
jednatel |
19.08.2015 |
Adresa: |
76005, 25445073, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí IV, 5376 |
|
BARBORA PAVLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2015
|
jednatel |
19.08.2015 |
Adresa: |
76005, 25445073, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí IV, 5376, Podlesí IV 5376, 76005 Zlín |
|
BARBORA PAVLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2015
|
jednatel |
21.09.2013 |
Adresa: |
76901, 10405500, Holešov, Holešov, Masarykova, 628 |
|
Barbora Pavlíčková
|
Neaktivní
od 19.08.2015
|
jednatel |
21.09.2013 |
Adresa: |
76901, 10405500, Kroměříž, Holešov, Holešov, Masarykova, 628, Masarykova 628, 76901 Holešov |
|
Barbora Pavlíčková
|
Neaktivní
od 21.09.2013
|
jednatel |
21.09.2009 |
Adresa: |
76901, 10405500, Holešov, Masarykova, 628 |
|
Barbora Pavlíčková
|
Neaktivní
od 21.09.2013
|
jednatel |
21.09.2009 |
Adresa: |
76901, 10405500, Kroměříž, Holešov, Holešov, Masarykova, 628, Masarykova 628, 76901 Holešov |
|
Jaroslav Sliž
|
Neaktivní
od 21.09.2009
|
jednatel |
13.07.2007 |
Adresa: |
73954, Komorní Lhotka, 315 |
|
JAROSLAV SLIŽ
|
Neaktivní
od 21.09.2009
|
jednatel |
13.07.2007 |
Adresa: |
73953, 20471432, Frýdek-Místek, Komorní Lhotka, Komorní Lhotka, 315, č.p. 315, 73953 Komorní Lhotka |
|
Ivan Volodymyrovyč Karpjuk
|
Neaktivní
od 13.07.2007
|
jednatel |
23.05.2005 |
Adresa: |
Ostrava, Zábřeh, Gerasimova, 1791/22 |
|
Ivan Volodymyrovyč Karpjuk
|
Neaktivní
od 13.07.2007
|
jednatel |
23.05.2005 |
Adresa: |
1791/22, Ostrava, Zábřeh, Gerasimova, Gerasimova 1791/22, Ostrava - Zábřeh, Česká republika |
|