RADOMÍR VÁVRA
|
Neaktivní
od 22.06.2022
|
předseda výboru |
23.02.2022 |
Adresa: |
75501, 82614121, Vsetín, Vsetín, Horní Jasenka, 339 |
|
RADOMÍR VÁVRA
|
Neaktivní
od 22.06.2022
|
předseda výboru |
23.02.2022 |
Adresa: |
75501, 82614121, Vsetín, Vsetín, Horní Jasenka, 339, Horní Jasenka 339, 75501 Vsetín |
|
RADOMÍR VÁVRA
|
Neaktivní
od 23.02.2022
|
předseda výboru |
18.03.2017 |
Adresa: |
75501, 24302244, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Stará cesta, 976 |
|
JAN KRATINA
|
Neaktivní
od 28.07.2022
|
místopředseda výboru |
18.03.2017 |
Adresa: |
75501, 24302244, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Stará cesta, 976 |
|
Ing. RADIM EVJÁK
|
Neaktivní
od 28.07.2022
|
člen výboru |
18.03.2017 |
Adresa: |
75501, 24302244, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Stará cesta, 976 |
|
RADOMÍR VÁVRA
|
Neaktivní
od 23.02.2022
|
předseda výboru |
18.03.2017 |
Adresa: |
75501, 24302244, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Stará cesta, 976, Stará cesta 976, 75501 Vsetín |
|
JAN KRATINA
|
Neaktivní
od 28.07.2022
|
místopředseda výboru |
18.03.2017 |
Adresa: |
75501, 24302244, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Stará cesta, 976, Stará cesta 976, 75501 Vsetín |
|
Ing. RADIM EVJÁK
|
Neaktivní
od 28.07.2022
|
člen výboru |
18.03.2017 |
Adresa: |
75501, 24302244, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Stará cesta, 976, Stará cesta 976, 75501 Vsetín |
|
JANA GRYGAROVÁ ZENZINGEROVÁ
|
Neaktivní
od 18.03.2017
|
člen výboru |
12.11.2015 |
Adresa: |
75501, 24307599, Vsetín, Vsetín, Mládí, 1530 |
|
JANA GRYGAROVÁ ZENZINGEROVÁ
|
Neaktivní
od 18.03.2017
|
člen výboru |
12.11.2015 |
Adresa: |
75501, 24307599, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Mládí, 1530, Mládí 1530, 75501 Vsetín |
|
JANA ZENZINGEROVÁ
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
člen výboru |
11.07.2014 |
Adresa: |
75501, 24302244, Vsetín, Vsetín, Stará cesta, 976 |
|
Ing. RADIM EVJÁK
|
Neaktivní
od 18.03.2017
|
předseda výboru |
11.07.2014 |
Adresa: |
75501, 24302244, Vsetín, Vsetín, Stará cesta, 976 |
|
JAN KRATINA
|
Neaktivní
od 18.03.2017
|
místopředseda výboru |
11.07.2014 |
Adresa: |
75501, 24302244, Vsetín, Vsetín, Stará cesta, 976 |
|
JANA ZENZINGEROVÁ
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
člen výboru |
11.07.2014 |
Adresa: |
75501, 24302244, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Stará cesta, 976, Stará cesta 976, 75501 Vsetín |
|
JAN KRATINA
|
Neaktivní
od 18.03.2017
|
místopředseda výboru |
11.07.2014 |
Adresa: |
75501, 24302244, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Stará cesta, 976, Stará cesta 976, 75501 Vsetín |
|
Ing. RADIM EVJÁK
|
Neaktivní
od 18.03.2017
|
předseda výboru |
11.07.2014 |
Adresa: |
75501, 24302244, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Stará cesta, 976, Stará cesta 976, 75501 Vsetín |
|
Ing. Radim Evják
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
předseda výboru |
12.07.2005 |
Adresa: |
24302244, Vsetín, Stará cesta, č.p. 976 |
|
Jan Kratina
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
místopředseda výboru |
12.07.2005 |
Adresa: |
24302244, Vsetín, Stará cesta, č.p. 976 |
|
Jana Zenzingerová
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
člen výboru |
12.07.2005 |
Adresa: |
24302244, Vsetín, Stará cesta, č.p. 976 |
|
Ing. RADIM EVJÁK
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
předseda výboru |
12.07.2005 |
Adresa: |
75501, 24302244, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Stará cesta, 976, Stará cesta 976, 75501 Vsetín |
|
JAN KRATINA
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
místopředseda výboru |
12.07.2005 |
Adresa: |
75501, 24302244, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Stará cesta, 976, Stará cesta 976, 75501 Vsetín |
|
JANA ZENZINGEROVÁ
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
člen výboru |
12.07.2005 |
Adresa: |
75501, 24302244, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Stará cesta, 976, Stará cesta 976, 75501 Vsetín |
|