JANA TŘESLÍNOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.10.2016 |
Adresa: |
73995, 25501381, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1276 |
|
JANA TŘESLÍNOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.10.2016 |
Adresa: |
73995, 25501381, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1276, č.p. 1276, 73995 Bystřice |
|
Ing. JIŘÍ BAZGIER
|
Aktivní
|
jednatel |
01.11.2015 |
Adresa: |
73995, 12462250, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 240 |
|
Ing. Jiří Bazgier
|
Aktivní
|
jednatel |
01.11.2015 |
Adresa: |
73995, 12462250, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 240, č.p. 240, 73995 Bystřice |
|
Jana Třeslínová
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
jednatel |
08.08.2006 |
Adresa: |
73995, 25501381, Bystřice, 1276 |
|
JANA TŘESLÍNOVÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
jednatel |
08.08.2006 |
Adresa: |
73995, 25501381, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1276, č.p. 1276, 73995 Bystřice |
|
Lubomír Třeslín
|
Neaktivní
od 08.08.2006
|
jednatel |
27.06.2005 |
Adresa: |
73995, 25501381, Bystřice, 1276 |
|
Ing. Jiří Bazgier
|
Neaktivní
od 01.11.2015
|
jednatel |
27.06.2005 |
Adresa: |
73995, 12462250, Bystřice, 240 |
|
Lubomír Třeslín
|
Neaktivní
od 08.08.2006
|
jednatel |
27.06.2005 |
Adresa: |
73995, 25501381, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1276, č.p. 1276, 73995 Bystřice |
|
Ing. Jiří Bazgier
|
Neaktivní
od 01.11.2015
|
jednatel |
27.06.2005 |
Adresa: |
73995, 12462250, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 240, č.p. 240, 73995 Bystřice |
|